ROMAN NOVÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2020 |
Adresa: |
29428, 12599298, Mladá Boleslav, Chotětov, Chotětov, Prokopova, 13 |
|
ROMAN NOVÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2020 |
Adresa: |
29428, 12599298, Mladá Boleslav, Chotětov, Chotětov, Prokopova, 13, Prokopova 13, 29428 Chotětov |
|
ROMAN NOVÁK
|
Neaktivní
od 11.03.2020
|
jednatel |
13.10.2017 |
Adresa: |
54477, 2315378, Trutnov, Borovnice, Borovnice, 170 |
|
ROMAN NOVÁK
|
Neaktivní
od 11.03.2020
|
jednatel |
13.10.2017 |
Adresa: |
54477, 2315378, Trutnov, Borovnice, Borovnice, 170, č.p. 170, 54477 Borovnice |
|
MARTIN ŠIMEK
|
Neaktivní
od 18.04.2017
|
jednatel |
16.08.2016 |
Adresa: |
54477, 2315378, Trutnov, Borovnice, Borovnice, 170 |
|
MARTIN ŠIMEK
|
Neaktivní
od 18.04.2017
|
jednatel |
16.08.2016 |
Adresa: |
54477, 2315378, Trutnov, Borovnice, Borovnice, 170, č.p. 170, 54477 Borovnice |
|
STANISLAV TUREK
|
Neaktivní
od 16.08.2016
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
11000, 21702152, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Voršilská, 142, 6 |
|
STANISLAV TUREK
|
Neaktivní
od 16.08.2016
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
11000, 21702152, Praha, Nové Město, Voršilská, 142, 6, Voršilská 142/6, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Stanislav Turek
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
07.04.2015 |
Adresa: |
11000, 21702152, Praha 1, Nové Město, Voršilská, 142, 6 |
|
STANISLAV TUREK
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
07.04.2015 |
Adresa: |
11000, 21702152, Praha, Nové Město, Voršilská, 142, 6, Voršilská 142/6, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|