GINO CAVAZZA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
10900, 73541966, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Modenská, 697, 6 |
|
GINO CAVAZZA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
10900, 73541966, Praha, Horní Měcholupy, Modenská, 697, 6, Modenská 697/6, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
ANTONINO GENOVA
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
jednatel |
31.03.2016 |
Adresa: |
12000, 21740933, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Šafaříkova, 167, 6 |
|
ANTONINO GENOVA
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
jednatel |
31.03.2016 |
Adresa: |
12000, 21740933, Praha, Vinohrady, Šafaříkova, 167, 6, Šafaříkova 167/6, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
GINO CAVAZZA
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
jednatel |
16.06.2015 |
Adresa: |
19000, 27813878, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Na Prosecké vyhlídce, 853, 7 |
|
GINO CAVAZZA
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
jednatel |
16.06.2015 |
Adresa: |
19000, 27813878, Praha, Prosek, Na Prosecké vyhlídce, 853, 7, Na Prosecké vyhlídce 853/7, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
ANTONINO GENOVA
|
Neaktivní
od 31.03.2016
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
12000, 25601601, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, U Zvonařky, 2536, 1h |
|
ANTONINO GENOVA
|
Neaktivní
od 31.03.2016
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
12000, 25601601, Praha, Vinohrady, U Zvonařky, 2536, 1h, U Zvonařky 2536/1h, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ANTONINO GENOVA
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
12.05.2015 |
Adresa: |
12000, 25601601, Praha 2, Vinohrady, U Zvonařky, 2536, 1h |
|
ANTONINO GENOVA
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
12.05.2015 |
Adresa: |
12000, 25601601, Praha, Vinohrady, U Zvonařky, 2536, 1h, U Zvonařky 2536/1h, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. Jan Lustig
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
Jednatel |
14.04.2015 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha 6, Břevnov, Moravanů, 2153, 37 |
|
Mgr. Jan Lustig
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
Jednatel |
14.04.2015 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha, Břevnov, Moravanů, 2153, 37, Moravanů 2153/37, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|