PETER HAVLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.07.2020 |
Adresa: |
10100, 22660275, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Tolstého, 523, 13 |
|
PETER HAVLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.07.2020 |
Adresa: |
10100, 22660275, Praha, Vršovice, Tolstého, 523, 13, Tolstého 523/13, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ALEŠ HRABÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.04.2015 |
Adresa: |
25101, 27120848, Říčany, Pacov, Na Mýtince, 200, 1 |
|
ALEŠ HRABÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.04.2015 |
Adresa: |
25101, 27120848, Praha-východ, Říčany, Pacov, Na Mýtince, 200, 1, Na Mýtince 200/1, Pacov, 25101 Říčany |
|
Ing. LIBOR HALMAN
|
Neaktivní
od 29.03.2016
|
Jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
13000, 21760381, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Nitranská, 918, 14 |
|
Ing. LIBOR HALMAN
|
Neaktivní
od 29.03.2016
|
Jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
13000, 21760381, Praha, Vinohrady, Nitranská, 918, 14, Nitranská 918/14, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Libor Halman
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
Jednatel |
21.04.2015 |
Adresa: |
13000, 21760381, Praha 3, Vinohrady, Nitranská, 918, 14 |
|
PETER HAVLÍK
|
Neaktivní
od 31.07.2020
|
Jednatel |
21.04.2015 |
Adresa: |
14700, 25971921, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na hřebenech II, 1163, 3c |
|
Ing. LIBOR HALMAN
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
Jednatel |
21.04.2015 |
Adresa: |
13000, 21760381, Praha, Vinohrady, Nitranská, 918, 14, Nitranská 918/14, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
PETER HAVLÍK
|
Neaktivní
od 31.07.2020
|
Jednatel |
21.04.2015 |
Adresa: |
14700, 25971921, Praha, Podolí, Na hřebenech II, 1163, 3c, Na hřebenech II 1163/3c, Podolí, 14700 Praha 4 |
|