Ing. IVAN BLAŽEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.01.2024 |
Adresa: |
19000, 26627531, Praha, Prosek, Litoměřická, 834, 19d, Litoměřická 834/19d, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ing. RADEK HUSÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.01.2021 |
Adresa: |
16000, 22191232, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Evropská, 617, 48 |
|
Ing. arch. DANIEL ŠKARDA
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.08.2020 |
Adresa: |
17000, 22302204, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dukelských hrdinů, 691, 33 |
|
Ing. arch. Daniel Škarda
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.08.2020 |
Adresa: |
17000, 22302204, Praha, Holešovice, Dukelských hrdinů, 691, 33, Dukelských hrdinů 691/33, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Radek Husák
|
Neaktivní
od 30.01.2024
|
Jednatel |
27.01.2021 |
Adresa: |
16000, 22191232, Praha, Dejvice, Evropská, 617, 48, Evropská 617/48, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MUDr. DAVID STEJSKAL
|
Neaktivní
od 19.08.2020
|
jednatel |
27.04.2015 |
Adresa: |
14000, 21944334, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Marie Cibulkové, 450, 13 |
|
Mgr. JAN STEJSKAL
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
jednatel |
27.04.2015 |
Adresa: |
14000, 21944334, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Marie Cibulkové, 450, 13 |
|
MUDr. DAVID STEJSKAL
|
Neaktivní
od 19.08.2020
|
jednatel |
27.04.2015 |
Adresa: |
14000, 21944334, Praha, Nusle, Marie Cibulkové, 450, 13, Marie Cibulkové 450/13, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. JAN STEJSKAL
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
jednatel |
27.04.2015 |
Adresa: |
14000, 21944334, Praha, Nusle, Marie Cibulkové, 450, 13, Marie Cibulkové 450/13, Nusle, 14000 Praha 4 |
|