Ing. PAVEL DRYBČÁK
|
Aktivní
|
předseda |
01.11.2022 |
Adresa: |
62400, 19675313, Brno-město, Brno, Komín, Pastviny, 409, 56 |
|
Ing. PAVEL DRYBČÁK
|
Aktivní
|
předseda |
01.11.2022 |
Adresa: |
62400, 19675313, Brno-město, Brno, Komín, Pastviny, 409, 56, Pastviny 409/56, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. PAVEL DRYBČÁK
|
Neaktivní
od 01.11.2022
|
předseda |
04.01.2017 |
Adresa: |
62400, 19675313, Brno-město, Brno, Komín, Pastviny, 409, 56 |
|
Ing. PAVEL DRYBČÁK
|
Neaktivní
od 01.11.2022
|
předseda |
04.01.2017 |
Adresa: |
62400, 19675313, Brno-město, Brno, Komín, Pastviny, 409, 56, Pastviny 409/56, Komín, 62400 Brno |
|
Mgr. ROBERT MITRIČ
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
předseda |
21.09.2016 |
Adresa: |
62400, 19675313, Brno-město, Brno, Komín, Pastviny, 409, 56 |
|
Mgr. ROBERT MITRIČ
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
předseda |
21.09.2016 |
Adresa: |
62400, 19675313, Brno-město, Brno, Komín, Pastviny, 409, 56, Pastviny 409/56, Komín, 62400 Brno |
|
Mgr. ROBERT MITRIČ
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
předseda |
13.01.2016 |
Adresa: |
62400, 19674651, Brno-město, Brno, Komín, Pastviny, 349, 54 |
|
Mgr. ROBERT MITRIČ
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
předseda |
13.01.2016 |
Adresa: |
62400, 19674651, Brno-město, Brno, Komín, Pastviny, 349, 54, Pastviny 349/54, Komín, 62400 Brno |
|
Mgr. Robert Mitrič
|
Neaktivní
od 13.01.2016
|
předseda |
29.04.2015 |
Adresa: |
63900, 19126433, Brno, Štýřice, Renneská třída, 421, 48 |
|
Mgr. Robert Mitrič
|
Neaktivní
od 13.01.2016
|
předseda |
29.04.2015 |
Adresa: |
63900, 19126433, Brno-město, Brno, Štýřice, Renneská třída, 421, 48, Renneská třída 421/48, Štýřice, 63900 Brno |
|