VLADIMÍR KOVÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.04.2021 |
Adresa: |
63700, 31179711, Brno-město, Brno, Jundrov |
|
VLADIMÍR KOVÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.04.2021 |
Adresa: |
63700, 31179711, Brno-město, Brno, Jundrov, Jundrov č.ev. 845, 63700 Brno |
|
VLADIMÍR KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 04.04.2021
|
jednatel |
12.01.2018 |
Adresa: |
62800, 19573251, Brno-město, Brno, Židenice, Bzenecká, 4166, 22 |
|
VLADIMÍR KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 04.04.2021
|
jednatel |
12.01.2018 |
Adresa: |
62800, 19573251, Brno-město, Brno, Židenice, Bzenecká, 4166, 22, Bzenecká 4166/22, Židenice, 62800 Brno |
|
Ing. JAN SMOLÍK
|
Neaktivní
od 28.07.2020
|
jednatel |
16.02.2017 |
Adresa: |
59501, 3430421, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Velká Bíteš, Sadová, 510 |
|
Ing. JAN SMOLÍK
|
Neaktivní
od 28.07.2020
|
jednatel |
16.02.2017 |
Adresa: |
59501, 3430421, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Velká Bíteš, Sadová, 510, Sadová 510, 59501 Velká Bíteš |
|
ROMAN KOLAJA
|
Neaktivní
od 17.08.2017
|
jednatel |
29.04.2015 |
Adresa: |
69123, 10090169, Pohořelice, Smolín, 44 |
|
VLADIMÍR KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
jednatel |
29.04.2015 |
Adresa: |
67974, 7863284, Olešnice, Olešnice, Tržní, 383 |
|
ROMAN KOLAJA
|
Neaktivní
od 17.08.2017
|
jednatel |
29.04.2015 |
Adresa: |
69123, 10090169, Brno-venkov, Pohořelice, Smolín, 44, Smolín 44, 69123 Pohořelice |
|
VLADIMÍR KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
jednatel |
29.04.2015 |
Adresa: |
67974, 7863284, Blansko, Olešnice, Olešnice, Tržní, 383, Tržní 383, 67974 Olešnice |
|