Ing. GABRIELA STRYJOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
25.03.2020 |
Adresa: |
73994, 27858910, Vendryně, Vendryně, 1141 |
|
Mgr. RENATA MROZKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
25.03.2020 |
Adresa: |
73995, 12469921, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1007 |
|
Ing. ADAM STRYJA
|
Aktivní
|
Pokladník |
25.03.2020 |
Adresa: |
73994, 27858910, Vendryně, Vendryně, 1141 |
|
Ing. Gabriela Stryjová
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
25.03.2020 |
Adresa: |
73994, 27858910, Frýdek-Místek, Vendryně, Vendryně, 1141, č.p. 1141, 73994 Vendryně |
|
Mgr. RENATA MROZKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
25.03.2020 |
Adresa: |
73995, 12469921, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1007, č.p. 1007, 73995 Bystřice |
|
Ing. ADAM STRYJA
|
Aktivní
|
Pokladník |
25.03.2020 |
Adresa: |
73994, 27858910, Frýdek-Místek, Vendryně, Vendryně, 1141, č.p. 1141, 73994 Vendryně |
|
MUDr. JAKUB HECZKO
|
Neaktivní
od 25.03.2020
|
Místopředseda výboru |
20.12.2017 |
Adresa: |
73961, 77671228, Frýdek-Místek, Třinec, Nebory, 560 |
|
MUDr. JAKUB HECZKO
|
Neaktivní
od 25.03.2020
|
Místopředseda výboru |
20.12.2017 |
Adresa: |
73961, 77671228, Frýdek-Místek, Třinec, Nebory, 560, Nebory 560, 73961 Třinec |
|
MUDr. JAKUB HECZKO
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
Místopředseda výboru |
18.11.2016 |
Adresa: |
73961, 12570681, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Dukelská, 673 |
|
MUDr. JAKUB HECZKO
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
Místopředseda výboru |
18.11.2016 |
Adresa: |
73961, 12570681, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Dukelská, 673, Dukelská 673, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
MUDr. JAKUB HECZKO
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
Místopředseda výboru |
22.05.2015 |
Adresa: |
73995, 42792878, Bystřice, Bystřice, 1475 |
|
Ing. GABRIELA STRYJOVÁ
|
Neaktivní
od 25.03.2020
|
Předseda výboru |
22.05.2015 |
Adresa: |
73994, 27858910, Vendryně, Vendryně, 1141 |
|
Ing. ADAM STRYJA
|
Neaktivní
od 25.03.2020
|
Pokladník |
22.05.2015 |
Adresa: |
73994, 27858910, Vendryně, Vendryně, 1141 |
|
MUDr. JAKUB HECZKO
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
Místopředseda výboru |
22.05.2015 |
Adresa: |
73995, 42792878, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1475, č.p. 1475, 73995 Bystřice |
|
Ing. ADAM STRYJA
|
Neaktivní
od 25.03.2020
|
Pokladník |
22.05.2015 |
Adresa: |
73994, 27858910, Frýdek-Místek, Vendryně, Vendryně, 1141, č.p. 1141, 73994 Vendryně |
|
Ing. Gabriela Stryjová
|
Neaktivní
od 25.03.2020
|
Předseda výboru |
22.05.2015 |
Adresa: |
73994, 27858910, Frýdek-Místek, Vendryně, Vendryně, 1141, č.p. 1141, 73994 Vendryně |
|