Ing. LADISLAV VÁŇA
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
28506, 70532451, Kutná Hora, Samopše, Přívlaky, 40 |
|
Mgr. DUŠAN KUNOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
11000, 21706468, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 841, 3 |
|
Ing. LADISLAV VÁŇA
|
Neaktivní
od 30.09.2023
|
jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
28506, 70532451, Kutná Hora, Samopše, Přívlaky, 40, Přívlaky 40, 28506 Samopše |
|
Mgr. DUŠAN KUNOVSKÝ
|
Neaktivní
od 30.09.2023
|
jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
11000, 21706468, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 841, 3, Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Silver Tongue s.r.o.
07099355 |
Neaktivní
od 30.06.2021
|
jednatel |
15.06.2021 |
Adresa: |
15000, 40407233, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Strakonická, 3363, 2d |
|
Silver Tongue s.r.o.
07099355 |
Neaktivní
od 30.06.2021
|
jednatel |
15.06.2021 |
Adresa: |
15000, 40407233, Praha, Smíchov, Strakonická, 3363, 2d, Strakonická 3363/2d, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Calida Group s.r.o.
04852524 |
Neaktivní
od 30.06.2021
|
jednatel |
03.06.2020 |
Adresa: |
15000, 22081232, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 642, 17 |
|
Calida Group s.r.o.
04852524 |
Neaktivní
od 30.06.2021
|
jednatel |
03.06.2020 |
Adresa: |
15000, 22081232, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 642, 17, náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
D&D Directors s.r.o.
08336105 |
Neaktivní
od 30.06.2021
|
jednatel |
30.01.2020 |
Adresa: |
15000, 22081232, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 642, 17 |
|
D&D Directors s.r.o.
08336105 |
Neaktivní
od 30.06.2021
|
jednatel |
30.01.2020 |
Adresa: |
15000, 22081232, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 642, 17, náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
D&D Directors s.r.o.
08336105 |
Neaktivní
od 30.01.2020
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
15000, 40407233, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Strakonická, 1199, 2d |
|
Calida Group s.r.o.
04852524 |
Neaktivní
od 03.06.2020
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
15000, 40407233, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Strakonická, 1199, 2d |
|
Silver Tongue s.r.o.
07099355 |
Neaktivní
od 15.06.2021
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
15000, 40407233, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Strakonická, 1199, 2d |
|
D&D Directors s.r.o.
08336105 |
Neaktivní
od 30.01.2020
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
15000, 40407233, Praha, Smíchov, Strakonická, 3363, 2d, Strakonická 3363/2d, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Calida Group s.r.o.
04852524 |
Neaktivní
od 03.06.2020
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
15000, 40407233, Praha, Smíchov, Strakonická, 3363, 2d, Strakonická 3363/2d, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Silver Tongue s.r.o.
07099355 |
Neaktivní
od 15.06.2021
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
15000, 40407233, Praha, Smíchov, Strakonická, 3363, 2d, Strakonická 3363/2d, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. PETR TEPLÝ
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
31.05.2018 |
Adresa: |
60300, 42613779, Brno-město, Brno, Pisárky, Vinařská, 558, 3a |
|
Mgr. MARTIN HUBINGER
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
31.05.2018 |
Adresa: |
15000, 27650740, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Beníškové, 1285, 9 |
|
JUDr. DUŠAN DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
31.05.2018 |
Adresa: |
66434, 23990066, Brno-venkov, Rozdrojovice, Rozdrojovice, Žleby, 298 |
|
Ing. PETR TEPLÝ
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
31.05.2018 |
Adresa: |
60300, 42613779, Brno-město, Brno, Pisárky, Vinařská, 558, 3a, Vinařská 558/3a, Pisárky, 60300 Brno |
|
Mgr. MARTIN HUBINGER
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
31.05.2018 |
Adresa: |
15000, 27650740, Praha, Košíře, Beníškové, 1285, 9, Beníškové 1285/9, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
JUDr. Dušan Dvořák
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
31.05.2018 |
Adresa: |
66434, 23990066, Brno-venkov, Rozdrojovice, Rozdrojovice, Žleby, 298, Žleby 298, 66434 Rozdrojovice |
|
TOMMY HÖLL
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
jednatel |
17.03.2017 |
Adresa: |
25225, 28340680, Praha-západ, Zbuzany, Zbuzany, Slunečná, 298 |
|
TOMMY HÖLL
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
jednatel |
17.03.2017 |
Adresa: |
25225, 28340680, Praha-západ, Zbuzany, Zbuzany, Slunečná, 298, Slunečná 298, 25225 Zbuzany |
|
TOMMY HÖLL
|
Neaktivní
od 17.03.2017
|
jednatel |
05.06.2015 |
Adresa: |
15800, 28156013, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, Chmelařská, 860, 8 |
|
PETER NOACK
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
jednatel |
05.06.2015 |
Adresa: |
16000, 22266941, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Pevnostní, 945, 28 |
|
Tommy Höll
|
Neaktivní
od 17.03.2017
|
jednatel |
05.06.2015 |
Adresa: |
15800, 28156013, Praha, Jinonice, Chmelařská, 860, 8, Chmelařská 860/8, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
PETER NOACK
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
jednatel |
05.06.2015 |
Adresa: |
16000, 22266941, Praha, Střešovice, Pevnostní, 945, 28, Pevnostní 945/28, Střešovice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. JAN ŠAFRÁNEK
|
Neaktivní
od 05.06.2015
|
jednatel |
05.05.2015 |
Adresa: |
12800, 21737924, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Oldřichova, 406, 9 |
|
Mgr. JAN ŠAFRÁNEK
|
Neaktivní
od 05.06.2015
|
jednatel |
05.05.2015 |
Adresa: |
12800, 21737924, Praha, Nusle, Oldřichova, 406, 9, Oldřichova 406/9, Nusle, 12800 Praha 2 |
|