JAKUB BULÍN
|
Aktivní
|
člen výboru spolku |
06.03.2022 |
Adresa: |
67181, 79303676, Znojmo, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf, Jilmová, 636 |
|
JAKUB BULÍN
|
Aktivní
|
člen výboru spolku |
06.03.2022 |
Adresa: |
67181, 79303676, Znojmo, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf, Jilmová, 636, Jilmová 636, Nový Šaldorf, 67181 Nový Šaldorf-Sedlešovice |
|
JAKUB ŠIGUT
|
Aktivní
|
předseda výboru spolku |
19.10.2016 |
Adresa: |
66902, 40707601, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Hradišťská, 2591, 42 |
|
JAKUB ŠIGUT
|
Aktivní
|
předseda výboru spolku |
19.10.2016 |
Adresa: |
66902, 40707601, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Hradišťská, 2591, 42, Hradišťská 2591/42, 66902 Znojmo |
|
JAKUB BULÍN
|
Neaktivní
od 06.03.2022
|
člen výboru spolku |
28.06.2019 |
Adresa: |
67181, 79303676, Znojmo, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf, 636 |
|
JAKUB BULÍN
|
Neaktivní
od 06.03.2022
|
člen výboru spolku |
28.06.2019 |
Adresa: |
67181, 79303676, Znojmo, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf, Jilmová, 636, Jilmová 636, Nový Šaldorf, 67181 Nový Šaldorf-Sedlešovice |
|
JAKUB BULÍN
|
Neaktivní
od 28.06.2019
|
člen výboru spolku |
13.09.2018 |
Adresa: |
67181, 26513315, Znojmo, Znojmo, Oblekovice, U Řeky, 424, 43 |
|
JAKUB BULÍN
|
Neaktivní
od 28.06.2019
|
člen výboru spolku |
13.09.2018 |
Adresa: |
67181, 26513315, Znojmo, Znojmo, Oblekovice, U Řeky, 424, 43, U Řeky 424/43, Oblekovice, 67181 Znojmo |
|
LUCIE ŠEBELOVÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
člen výboru spolku |
17.06.2018 |
Adresa: |
66902, 10988815, Znojmo, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 807, 35 |
|
LUCIE ŠEBELOVÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
člen výboru spolku |
17.06.2018 |
Adresa: |
66902, 10988815, Znojmo, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 807, 35, 17. listopadu 807/35, 66902 Znojmo |
|
LUCIE ŠEBELOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2018
|
člen výboru spolku |
10.03.2018 |
Adresa: |
67181, 10848029, Znojmo, Znojmo, Oblekovice, Nová Oblekovická, 268, 52 |
|
LUCIE ŠEBELOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2018
|
člen výboru spolku |
10.03.2018 |
Adresa: |
67181, 10848029, Znojmo, Znojmo, Oblekovice, Nová Oblekovická, 268, 52, Nová Oblekovická 268/52, Oblekovice, 67181 Znojmo |
|
LUCIE ŠEBELOVÁ
|
Neaktivní
od 10.03.2018
|
člen výboru spolku |
19.10.2016 |
Adresa: |
67181, 10848029, Znojmo, Znojmo, Oblekovice, 268 |
|
MAREK VODÁK
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
člen výboru spolku |
19.10.2016 |
Adresa: |
66902, 11004461, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská sídl., 2429, 10c |
|
LUCIE ŠEBELOVÁ
|
Neaktivní
od 10.03.2018
|
člen výboru spolku |
19.10.2016 |
Adresa: |
67181, 10848029, Znojmo, Znojmo, Oblekovice, Nová Oblekovická, 268, 52, Nová Oblekovická 268/52, Oblekovice, 67181 Znojmo |
|
MAREK VODÁK
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
člen výboru spolku |
19.10.2016 |
Adresa: |
66902, 11004461, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská sídl., 2429, 10c, Pražská sídl. 2429/10c, 66902 Znojmo |
|
Ing. ZDENĚK BRABEC
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
předseda spolku |
27.06.2016 |
Adresa: |
67181, 26092123, Znojmo, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf, 207 |
|
JAKUB ŠIGUT
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
člen výboru spolku |
27.06.2016 |
Adresa: |
66902, 40707601, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Hradišťská, 2591, 42 |
|
TOMÁŠ KOŘENSKÝ
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
člen výboru |
27.06.2016 |
Adresa: |
66902, 28286430, Znojmo, Mašovice, Mašovice, 172 |
|
Ing. ZDENĚK BRABEC
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
předseda spolku |
27.06.2016 |
Adresa: |
67181, 26092123, Znojmo, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf, Barevná, 207, Barevná 207, Nový Šaldorf, 67181 Nový Šaldorf-Sedlešovice |
|
JAKUB ŠIGUT
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
člen výboru spolku |
27.06.2016 |
Adresa: |
66902, 40707601, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Hradišťská, 2591, 42, Hradišťská 2591/42, 66902 Znojmo |
|
TOMÁŠ KOŘENSKÝ
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
člen výboru |
27.06.2016 |
Adresa: |
66902, 28286430, Znojmo, Mašovice, Mašovice, 172, č.p. 172, 66902 Mašovice |
|
Ing. ZDENĚK BRABEC
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
člen výboru spolku |
27.05.2015 |
Adresa: |
67181, 26092123, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf, 207 |
|
MAREK VODÁK
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
člen výboru spolku |
27.05.2015 |
Adresa: |
66902, 11004461, Znojmo, Znojmo, Pražská sídl., 2429, 10c |
|
Lenka Brabcová
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
člen výboru spolku |
27.05.2015 |
Adresa: |
67181, 26092123, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf, 207 |
|
LUCIE ŠEBELOVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
člen výboru spolku |
27.05.2015 |
Adresa: |
67181, 10848029, Znojmo, Oblekovice, 268 |
|
JAKUB ŠIGUT
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
člen výboru spolku |
27.05.2015 |
Adresa: |
66902, 40707601, Znojmo, Znojmo, Hradišťská, 2591, 42 |
|
Ing. ZDENĚK BRABEC
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
člen výboru spolku |
27.05.2015 |
Adresa: |
67181, 26092123, Znojmo, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf, Barevná, 207, Barevná 207, Nový Šaldorf, 67181 Nový Šaldorf-Sedlešovice |
|
MAREK VODÁK
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
člen výboru spolku |
27.05.2015 |
Adresa: |
66902, 11004461, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská sídl., 2429, 10c, Pražská sídl. 2429/10c, 66902 Znojmo |
|
LENKA BRABCOVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
člen výboru spolku |
27.05.2015 |
Adresa: |
67181, 26092123, Znojmo, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf, Barevná, 207, Barevná 207, Nový Šaldorf, 67181 Nový Šaldorf-Sedlešovice |
|
LUCIE ŠEBELOVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
člen výboru spolku |
27.05.2015 |
Adresa: |
67181, 10848029, Znojmo, Znojmo, Oblekovice, Nová Oblekovická, 268, 52, Nová Oblekovická 268/52, Oblekovice, 67181 Znojmo |
|
JAKUB ŠIGUT
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
člen výboru spolku |
27.05.2015 |
Adresa: |
66902, 40707601, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Hradišťská, 2591, 42, Hradišťská 2591/42, 66902 Znojmo |
|