ALEXANDRU ROILEAN
|
Aktivní
|
jednatel |
08.05.2018 |
Adresa: |
300361, Hlavní město Praha, Timisoara, Timis, Str. Chisodei nr. 18 |
|
ALEXANDRU ROILEAN
|
Aktivní
|
jednatel |
08.05.2018 |
Adresa: |
Hlavní město Praha, Timisoara, Timis, Str. Chisodei nr. 18, 300361, Str. Chisodei nr. 18, 300361 Timisoara, Timis, okres: Hlavní město Praha, Rumunsko |
|
JITKA MUŽÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
jednatel |
27.08.2015 |
Adresa: |
27401, 6036899, Slaný, Slaný, Okružní, 372 |
|
JITKA MUŽÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
jednatel |
27.08.2015 |
Adresa: |
27401, 6036899, Kladno, Slaný, Slaný, Okružní, 372, Okružní 372, 27401 Slaný |
|
JAN PLAŠIL
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
27373, 1320581, Vraný, Vraný, 225 |
|
MARTIN PLAŠIL
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
27373, 1320581, Kladno, Vraný, Vraný, 225 |
|
VLADIMÍR SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 08.05.2018
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
27401, 6047076, Slaný, Slaný, O. Scheinpflugové, 1598 |
|
JAN PLAŠIL
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
27373, 1320581, Kladno, Vraný, Vraný, 225, č.p. 225, 27373 Vraný |
|
MARTIN PLAŠIL
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
27373, 1320581, Kladno, Vraný, Vraný, 225, č.p. 225, 27373 Vraný |
|
Vladimír Sedláček
|
Neaktivní
od 08.05.2018
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
27401, 6047076, Kladno, Slaný, Slaný, O. Scheinpflugové, 1598, O. Scheinpflugové 1598, 27401 Slaný |
|