Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | CIEKO Invest s.r.o. |
ICO: | 04093691 |
Registrovaná adresa: | 11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
Začleněno na: | 19.05.2015 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
TOMÁŠ SZABÓ | Aktivní | 05.03.2021 | |
|
|||
TOMÁŠ SZABÓ | Aktivní | 05.03.2021 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
TOMÁŠ SZABÓ | Aktivní | jednatel | 05.03.2021 |
|
|||
TOMÁŠ SZABÓ | Aktivní | jednatel | 05.03.2021 |
|
|||
ERIK BLATNICKÝ | Neaktivní od 05.03.2021 | jednatel | 23.08.2018 |
|
|||
ERIK BLATNICKÝ | Neaktivní od 05.03.2021 | jednatel | 23.08.2018 |
|
|||
ERIK BLATNICKÝ | Neaktivní od 23.08.2018 | jednatel | 21.08.2018 |
|
|||
ERIK BLATNICKÝ | Neaktivní od 23.08.2018 | jednatel | 21.08.2018 |
|
|||
ONDŘEJ KRĘŽELOK | Neaktivní od 21.08.2018 | Jednatel | 25.03.2017 |
|
|||
ONDŘEJ KRĘŽELOK | Neaktivní od 21.08.2018 | Jednatel | 25.03.2017 |
|
|||
ONDŘEJ CIENCIALA | Neaktivní od 25.03.2017 | Jednatel | 19.05.2015 |
|
|||
ONDŘEJ CIENCIALA | Neaktivní od 25.03.2017 | Jednatel | 19.05.2015 |
|
Registrační číslo CIEKO Invest s.r.o. je 04093691.
Registrační adresa CIEKO Invest s.r.o. je 11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1.
CIEKO Invest s.r.o. byla založena 19.05.2015.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je TOMÁŠ SZABÓ, TOMÁŠ SZABÓ.