HERMANUS JOHANNES JOSEF HARBERS
|
Aktivní
|
jednatel |
25.06.2019 |
Adresa: |
Nijverdal, Witte de Withlaan 13 |
|
HERMANUS JOHANNES JOSEF HARBERS
|
Aktivní
|
jednatel |
25.06.2019 |
Adresa: |
Nijverdal, Witte de Withlaan 13, Witte de Withlaan 13, Nijverdal, Nizozemsko |
|
GORAN ALEXIEV
|
Neaktivní
od 25.06.2019
|
jednatel |
10.03.2016 |
Adresa: |
16000, 22190082, Praha, Dejvice, Thákurova, 537, 16 |
|
GORAN ALEXIEV
|
Neaktivní
od 25.06.2019
|
jednatel |
10.03.2016 |
Adresa: |
16000, 22190082, Praha, Dejvice, Thákurova, 537, 16, Thákurova 537/16, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
FILIP KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 10.03.2016
|
jednatel společnosti |
02.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22190031, Praha, Dejvice, Thákurova, 532, 6 |
|
FILIP KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 10.03.2016
|
jednatel společnosti |
02.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22190031, Praha, Dejvice, Thákurova, 532, 6, Thákurova 532/6, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MÓNICA PLACHTOVÁ
|
Neaktivní
od 02.02.2016
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
14000, 21905550, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Nuselská, 381, 84 |
|
MÓNICA PLACHTOVÁ
|
Neaktivní
od 02.02.2016
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
14000, 21905550, Praha, Michle, Nuselská, 381, 84, Nuselská 381/84, Michle, 14000 Praha 4 |
|
MILADA BORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
Jednatel |
20.05.2015 |
Adresa: |
70800, 23339233, Ostrava-město, Ostrava, Pustkovec, Krásnopolská, 319, 11 |
|
MILADA BORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
Jednatel |
20.05.2015 |
Adresa: |
70800, 23339233, Ostrava-město, Ostrava, Pustkovec, Krásnopolská, 319, 11, Krásnopolská 319/11, Pustkovec, 70800 Ostrava |
|