JOSEF FORTMEIER
|
Aktivní
|
jednatel |
24.04.2024 |
Adresa: |
18600, 22350225, Praha, Karlín, Kollárova, 158, 14, Kollárova 158/14, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
JOSEF FORTMEIER
|
Aktivní
|
jednatel |
09.06.2018 |
Adresa: |
18600, 22351205, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Peckova, 253, 5 |
|
JOSEF FORTMEIER
|
Neaktivní
od 24.04.2024
|
jednatel |
09.06.2018 |
Adresa: |
18600, 22351205, Praha, Karlín, Peckova, 253, 5, Peckova 253/5, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
JOSEF FORTMEIER
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
jednatel |
21.02.2018 |
Adresa: |
18600, 22352546, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Pernerova, 391, 10 |
|
JOSEF FORTMEIER
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
jednatel |
21.02.2018 |
Adresa: |
18600, 22352546, Praha, Karlín, Pernerova, 391, 10, Pernerova 391/10, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
JIŘÍ VORŠILKA
|
Neaktivní
od 21.02.2018
|
jednatel |
26.05.2015 |
Adresa: |
14700, 26050510, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Dvorecká, 1165, 1 |
|
JIŘÍ VORŠILKA
|
Neaktivní
od 21.02.2018
|
jednatel |
26.05.2015 |
Adresa: |
14700, 26050510, Praha, Podolí, Dvorecká, 1165, 1, Dvorecká 1165/1, Podolí, 14700 Praha 4 |
|