MARTIN FIŠL
|
Aktivní
|
jednatel |
18.08.2023 |
Adresa: |
27342, 80868916, Kladno, Stehelčeves, Stehelčeves, U Hřiště, 419, U Hřiště 419, 27342 Stehelčeves |
|
MARTIN FIŠL
|
Aktivní
|
jednatel |
20.02.2019 |
Adresa: |
25264, 25974408, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Högerova, 812 |
|
Martin Fišl
|
Neaktivní
od 18.08.2023
|
jednatel |
20.02.2019 |
Adresa: |
25264, 25974408, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Högerova, 812, Högerova 812, 25264 Velké Přílepy |
|
MICHAELA TELIPSKÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2019
|
Jednatel |
09.08.2015 |
Adresa: |
41118, 73925098, Litoměřice, Budyně nad Ohří, Budyně nad Ohří, Luční, 446 |
|
MICHAELA TELIPSKÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2019
|
Jednatel |
09.08.2015 |
Adresa: |
41118, 73925098, Litoměřice, Budyně nad Ohří, Budyně nad Ohří, Luční, 446, Luční 446, 41118 Budyně nad Ohří |
|
MICHAELA TELIPSKÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
Jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
41118, 73925098, Litoměřice, Budyně nad Ohří, Budyně nad Ohří, 446 |
|
MICHAELA TELIPSKÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
Jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
41118, 73925098, Litoměřice, Budyně nad Ohří, Budyně nad Ohří, Luční, 446, Luční 446, 41118 Budyně nad Ohří |
|
MICHAELA TELIPSKÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
Jednatel |
21.05.2015 |
Adresa: |
25264, 6489486, Svrkyně, Svrkyně, 11 |
|
MICHAELA TELIPSKÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
Jednatel |
21.05.2015 |
Adresa: |
25264, 6489486, Praha-západ, Svrkyně, Svrkyně, 11, č.p. 11, 25264 Svrkyně |
|