Ing. IRENA HÝSKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.05.2022
|
Jednatel |
03.01.2022 |
Adresa: |
15600, 22138510, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Výtvarnická, 836 |
|
Ing. IRENA HÝSKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.05.2022
|
Jednatel |
03.01.2022 |
Adresa: |
15600, 22138510, Praha, Zbraslav, Výtvarnická, 836, Výtvarnická 836, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Ing. MARTIN PŮLPÁN
|
Neaktivní
od 03.01.2022
|
jednatel |
04.08.2021 |
Adresa: |
19014, 71584641, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, Krňovická, 1066, 12 |
|
Ing. SUBHI BROŽ
|
Neaktivní
od 01.05.2022
|
jednatel |
04.08.2021 |
Adresa: |
14800, 21845417, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Dědinova, 1983, 6 |
|
Ing. MARTIN PŮLPÁN
|
Neaktivní
od 03.01.2022
|
jednatel |
04.08.2021 |
Adresa: |
19014, 71584641, Praha, Klánovice, Krňovická, 1066, 12, Krňovická 1066/12, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Ing. SUBHI BROŽ
|
Neaktivní
od 01.05.2022
|
jednatel |
04.08.2021 |
Adresa: |
14800, 21845417, Praha, Chodov, Dědinova, 1983, 6, Dědinova 1983/6, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. JAN PINTA
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
jednatel |
01.09.2017 |
Adresa: |
16500, 26264421, Hlavní město Praha, Praha, Suchdol, Holubí, 1241, 6 |
|
Ing. JAN PINTA
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
jednatel |
01.09.2017 |
Adresa: |
16500, 26264421, Praha, Suchdol, Holubí, 1241, 6, Holubí 1241/6, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. JAN PINTA
|
Neaktivní
od 01.09.2017
|
jednatel |
26.05.2015 |
Adresa: |
16500, 26264391, Hlavní město Praha, Praha, Suchdol, Holubí, 1238, 7 |
|
Ing. JAN PINTA
|
Neaktivní
od 01.09.2017
|
jednatel |
26.05.2015 |
Adresa: |
16500, 26264391, Praha, Suchdol, Holubí, 1238, 7, Holubí 1238/7, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|