Mgr. EVA FÍBKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
02.06.2023 |
Adresa: |
60200, 79253555, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Francouzská, 922, 59a, Francouzská 922/59a, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
Mgr. EVA FORNŮSKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
05.10.2022 |
Adresa: |
76001, 4177991, Zlín, Zlín, Mladcová, Frant. Bartoše, 407 |
|
Mgr. EVA FÍBKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2023
|
předseda společenství vlastníků |
31.05.2023 |
Adresa: |
76001, 4177991, Zlín, Zlín, Mladcová, Frant. Bartoše, 407, Frant. Bartoše 407, Mladcová, 76001 Zlín |
|
Mgr. EVA FORNŮSKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2023
|
předseda společenství vlastníků |
05.10.2022 |
Adresa: |
76001, 4177991, Zlín, Zlín, Mladcová, Frant. Bartoše, 407, Frant. Bartoše 407, Mladcová, 76001 Zlín |
|
Ing. PETR KRÁL
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
předseda společenství vlastníků |
27.08.2022 |
Adresa: |
54957, 7412461, Náchod, Adršpach, Dolní Adršpach, 76 |
|
Ing. PETR KRÁL
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
předseda společenství vlastníků |
27.08.2022 |
Adresa: |
54957, 7412461, Náchod, Adršpach, Dolní Adršpach, 76, Dolní Adršpach 76, 54957 Adršpach |
|
Ing. PETR KRÁL
|
Neaktivní
od 27.08.2022
|
předseda společenství vlastníků |
08.06.2015 |
Adresa: |
64400, 28146051, Brno, Soběšice, Loučná, 728, 16 |
|
Ing. PETR KRÁL
|
Neaktivní
od 27.08.2022
|
předseda společenství vlastníků |
08.06.2015 |
Adresa: |
64400, 28146051, Brno-město, Brno, Soběšice, Loučná, 728, 16, Loučná 728/16, Soběšice, 64400 Brno |
|