HENRYK RASZKA
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
24.01.2024 |
Adresa: |
73961, 12561479, Frýdek-Místek, Třinec, Staré Město, 1. máje, 548, 1. máje 548, Staré Město, 73961 Třinec |
|
HENRYK RASZKA
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
20.06.2017 |
Adresa: |
73961, 12561479, Frýdek-Místek, Třinec, Staré Město, 1. máje, 548 |
|
HENRYK RASZKA
|
Neaktivní
od 24.01.2024
|
předseda společenství vlastníků |
20.06.2017 |
Adresa: |
73961, 12561479, Frýdek-Místek, Třinec, Staré Město, 1. máje, 548, 1. máje 548, Staré Město, 73961 Třinec |
|
Ing. ANTONÍN SKLÁŘ
|
Neaktivní
od 20.06.2017
|
předseda společenství vlastníků |
22.07.2015 |
Adresa: |
73562, 27704572, Český Těšín, Mistřovice, Hradišťská, 161 |
|
Ing. ANTONÍN SKLÁŘ
|
Neaktivní
od 20.06.2017
|
předseda společenství vlastníků |
22.07.2015 |
Adresa: |
73562, 27704572, Karviná, Český Těšín, Mistřovice, Hradišťská, 161, Hradišťská 161, Mistřovice, 73562 Český Těšín |
|
Ing. ANTONÍN SKLÁŘ
|
Neaktivní
od 22.07.2015
|
předseda společenství vlastníků |
17.06.2015 |
Adresa: |
73562, 27704572, Český Těšín, Mistřovice, Hradišťská, 161 |
|
Ing. ANTONÍN SKLÁŘ
|
Neaktivní
od 22.07.2015
|
předseda společenství vlastníků |
17.06.2015 |
Adresa: |
73562, 27704572, Karviná, Český Těšín, Mistřovice, Hradišťská, 161, Hradišťská 161, Mistřovice, 73562 Český Těšín |
|