RENÁTA JAKSIC HÁJKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.03.2018 |
Adresa: |
10900, 22560971, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Křimická, 124 |
|
RENÁTA JAKSIC HÁJKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.03.2018 |
Adresa: |
10900, 22560971, Praha, Horní Měcholupy, Křimická, 124, Křimická 124, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
MAREK MATLAS
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.06.2015 |
Adresa: |
10100, 26103320, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Přípotoční, 1528, 2 |
|
MAREK MATLAS
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.06.2015 |
Adresa: |
10100, 26103320, Praha, Vršovice, Přípotoční, 1528, 2, Přípotoční 1528/2, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
PATRIK HORNÝ
|
Neaktivní
od 01.07.2016
|
Jednatel |
17.07.2015 |
Adresa: |
14700, 25061798, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na hřebenech I, 1149, 1 |
|
PATRIK HORNÝ
|
Neaktivní
od 01.07.2016
|
Jednatel |
17.07.2015 |
Adresa: |
14700, 25061798, Praha, Podolí, Na hřebenech I, 1149, 1, Na hřebenech I 1149/1, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
PATRIK HORNÝ
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
Jednatel |
17.06.2015 |
Adresa: |
14700, 25061798, Praha 4, Podolí, Na hřebenech I, 1149, 1 |
|
PATRIK HORNÝ
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
Jednatel |
17.06.2015 |
Adresa: |
14700, 25061798, Praha, Podolí, Na hřebenech I, 1149, 1, Na hřebenech I 1149/1, Podolí, 14700 Praha 4 |
|