JEERAPORN YAWAI
|
Neaktivní
od 11.08.2020
|
jednatel |
06.02.2020 |
Adresa: |
47210, Sakon Nakhon, Kusumarn A. Kusuman 158 Moo 1.T. |
|
JEERAPORN YAWAI
|
Neaktivní
od 11.08.2020
|
jednatel |
06.02.2020 |
Adresa: |
Sakon Nakhon, Kusumarn A. Kusuman 158 Moo 1.T., 47210, Kusumarn A. Kusuman 158 Moo 1.T., 47210 Sakon Nakhon, Thajsko |
|
ROMANA DOSKOČILOVÁ
|
Neaktivní
od 06.02.2020
|
jednatel |
09.03.2017 |
Adresa: |
56906, 26715708, Svitavy, Vítějeves, Vítějeves, 207 |
|
ROMANA DOSKOČILOVÁ
|
Neaktivní
od 06.02.2020
|
jednatel |
09.03.2017 |
Adresa: |
56906, 26715708, Svitavy, Vítějeves, Vítějeves, 207, č.p. 207, 56906 Vítějeves |
|
TOMÁŠ TESAŘ
|
Neaktivní
od 09.03.2017
|
jednatel |
25.09.2015 |
Adresa: |
63900, 19125372, Brno-město, Brno, Štýřice, Ludmily Konečné, 314, 6 |
|
TOMÁŠ TESAŘ
|
Neaktivní
od 09.03.2017
|
jednatel |
25.09.2015 |
Adresa: |
63900, 19125372, Brno-město, Brno, Štýřice, Ludmily Konečné, 314, 6, Ludmily Konečné 314/6, Štýřice, 63900 Brno |
|
VÁCLAV MLYNÁŘ
|
Neaktivní
od 25.09.2015
|
jednatel |
18.06.2015 |
Adresa: |
54101, 2272083, Trutnov, Kryblice, Kryblická, 363 |
|
VÁCLAV MLYNÁŘ
|
Neaktivní
od 25.09.2015
|
jednatel |
18.06.2015 |
Adresa: |
54101, 2272083, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Kryblická, 363, Kryblická 363, Kryblice, 54101 Trutnov |
|