KATEŘINA KUTMON
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2018 |
Adresa: |
74720, 73811441, Opava, Vřesina, Vřesina, Dařanecká, 441, 2 |
|
KATEŘINA KUTMON
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2018 |
Adresa: |
74720, 73811441, Opava, Vřesina, Vřesina, Dařanecká, 441, 2, Dařanecká 441/2, 74720 Vřesina |
|
MARTIN KUTMON
|
Aktivní
|
jednatel |
09.05.2018 |
Adresa: |
74720, 73811441, Opava, Vřesina, Vřesina, Dařanecká, 441, 2 |
|
MARTIN KUTMON
|
Aktivní
|
jednatel |
09.05.2018 |
Adresa: |
74720, 73811441, Opava, Vřesina, Vřesina, Dařanecká, 441, 2, Dařanecká 441/2, 74720 Vřesina |
|
LUKÁŠ PAVLÍK
|
Neaktivní
od 01.10.2018
|
jednatel |
30.07.2016 |
Adresa: |
14900, 21980845, Hlavní město Praha, Praha, Újezd u Průhonic, Formanská, 202 |
|
LUKÁŠ PAVLÍK
|
Neaktivní
od 01.10.2018
|
jednatel |
30.07.2016 |
Adresa: |
14900, 21980845, Praha, Újezd u Průhonic, Formanská, 202, Formanská 202, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
LUKÁŠ PAVLÍK
|
Neaktivní
od 30.07.2016
|
jednatel |
25.06.2015 |
Adresa: |
74766, 4626508, Dolní Lhota, Dolní Lhota, Malá Strana, 12 |
|
MARTIN KUTMON
|
Neaktivní
od 09.05.2018
|
jednatel |
25.06.2015 |
Adresa: |
72400, 3359794, Ostrava, Nová Bělá, Krmelínská, 95, 330 |
|
LUKÁŠ PAVLÍK
|
Neaktivní
od 30.07.2016
|
jednatel |
25.06.2015 |
Adresa: |
74766, 4626508, Ostrava-město, Dolní Lhota, Dolní Lhota, Malá Strana, 12, Malá Strana 12, 74766 Dolní Lhota |
|
MARTIN KUTMON
|
Neaktivní
od 09.05.2018
|
jednatel |
25.06.2015 |
Adresa: |
72400, 3359794, Ostrava-město, Ostrava, Nová Bělá, Krmelínská, 95, 330, Krmelínská 95/330, Nová Bělá, 72400 Ostrava |
|