VILIAM VAŠEK
|
Neaktivní
od 14.03.2022
|
jednatel |
10.04.2019 |
Adresa: |
81105, Bratislava, Beskydská 3134/12 |
|
VILIAM VAŠEK
|
Neaktivní
od 14.03.2022
|
jednatel |
10.04.2019 |
Adresa: |
Bratislava, Beskydská 3134/12, 81105, Beskydská 3134/12, 81105 Bratislava, Slovensko |
|
PHILIPP KRÜGER
|
Neaktivní
od 10.04.2019
|
jednatel |
06.03.2018 |
Adresa: |
63329, Egelsbach, Im Geisbaum 1 B |
|
PHILIPP KRÜGER
|
Neaktivní
od 10.04.2019
|
jednatel |
06.03.2018 |
Adresa: |
Egelsbach, Im Geisbaum 1 B, 63329, Im Geisbaum 1 B, 63329 Egelsbach, Německo |
|
EVGENIJ CINCIPER
|
Neaktivní
od 10.04.2019
|
jednatel |
18.09.2017 |
Adresa: |
60316, Frankfurt am Main, Bärenstrasse 4 |
|
EVGENIJ CINCIPER
|
Neaktivní
od 10.04.2019
|
jednatel |
18.09.2017 |
Adresa: |
Frankfurt am Main, Bärenstrasse 4, 60316, Bärenstrasse 4, 60316 Frankfurt am Main, Německo |
|
ANDREJ KULBIĎUK
|
Neaktivní
od 18.09.2017
|
jednatel |
30.08.2017 |
Adresa: |
36005, 20690878, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Buchenwaldská, 892, 2 |
|
ANDREJ KULBIĎUK
|
Neaktivní
od 18.09.2017
|
jednatel |
30.08.2017 |
Adresa: |
36005, 20690878, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Buchenwaldská, 892, 2, Buchenwaldská 892/2, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
ANDREJ KULBIĎUK
|
Neaktivní
od 30.08.2017
|
jednatel |
11.05.2017 |
Adresa: |
36001, 25558978, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Moskevská, 2035, 21 |
|
ANDREJ KULBIĎUK
|
Neaktivní
od 30.08.2017
|
jednatel |
11.05.2017 |
Adresa: |
36001, 25558978, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Moskevská, 2035, 21, Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary |
|
ANDRII KULBIDIUK
|
Neaktivní
od 11.05.2017
|
jednatel |
25.06.2015 |
Adresa: |
36005, 20690878, Karlovy Vary, Rybáře, Buchenwaldská, 892, 2 |
|
PHILIPP KRÜGER
|
Neaktivní
od 06.03.2018
|
jednatel |
25.06.2015 |
Adresa: |
63263, Neu-Isenburg, Gravenbruch, Meisenstrasse 6 |
|
ANDRII KULBIDIUK
|
Neaktivní
od 11.05.2017
|
jednatel |
25.06.2015 |
Adresa: |
36005, 20690878, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Buchenwaldská, 892, 2, Buchenwaldská 892/2, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
PHILIPP KRÜGER
|
Neaktivní
od 06.03.2018
|
jednatel |
25.06.2015 |
Adresa: |
Neu-Isenburg, Gravenbruch, Meisenstrasse 6, 63263, Meisenstrasse 6, 63263 Neu-Isenburg, Gravenbruch, Německo |
|