MILAN LEJSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.02.2022 |
Adresa: |
75002, 11218860, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kozlovská, 191, 4 |
|
MILAN LEJSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.02.2022 |
Adresa: |
75002, 11218860, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kozlovská, 191, 4, Kozlovská 191/4, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Bc. TOMÁŠ MARKOVIČ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.09.2015 |
Adresa: |
75002, 11237392, Přerov, Přerov I-Město, Purkyňova, 2483, 12 |
|
Bc. TOMÁŠ MARKOVIČ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.09.2015 |
Adresa: |
75002, 11237392, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Purkyňova, 2483, 12, Purkyňova 2483/12, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
MARTIN BLUMA
|
Neaktivní
od 03.02.2022
|
jednatel |
23.04.2018 |
Adresa: |
77900, 23331623, Olomouc, Olomouc, Povel, Nedvědova, 359, 5 |
|
MARTIN BLUMA
|
Neaktivní
od 03.02.2022
|
jednatel |
23.04.2018 |
Adresa: |
77900, 23331623, Olomouc, Olomouc, Povel, Nedvědova, 359, 5, Nedvědova 359/5, Povel, 77900 Olomouc |
|
MICHAELA SEMELOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
Jednatel |
29.06.2015 |
Adresa: |
14000, 21954593, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, U Děkanky, 1652, 20 |
|
MICHAELA SEMELOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
Jednatel |
29.06.2015 |
Adresa: |
14000, 21954593, Praha, Nusle, U Děkanky, 1652, 20, U Děkanky 1652/20, Nusle, 14000 Praha 4 |
|