Mgr. OLGA ČERNÁ
|
Aktivní
|
předseda SVJ |
30.09.2021 |
Adresa: |
14000, 21941793, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Boleslavova, 41, 13 |
|
Mgr. OLGA ČERNÁ
|
Aktivní
|
předseda SVJ |
30.09.2021 |
Adresa: |
14000, 21941793, Praha, Nusle, Boleslavova, 41, 13, Boleslavova 41/13, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ŠTEFAN GAVURA
|
Neaktivní
od 30.09.2021
|
předseda společenství vlastníků |
18.08.2017 |
Adresa: |
29402, 12604607, Mladá Boleslav, Kněžmost, Kněžmost, Na Mlejnici, 225 |
|
ŠTEFAN GAVURA
|
Neaktivní
od 30.09.2021
|
předseda společenství vlastníků |
18.08.2017 |
Adresa: |
29402, 12604607, Mladá Boleslav, Kněžmost, Kněžmost, Na Mlejnici, 225, Na Mlejnici 225, 29402 Kněžmost |
|
LUDĚK JIRÁNEK
|
Neaktivní
od 18.08.2017
|
předseda společenství vlastníků |
18.03.2017 |
Adresa: |
29404, 28370511, Mladá Boleslav, Obrubce, Obora, 35 |
|
LUDĚK JIRÁNEK
|
Neaktivní
od 18.08.2017
|
předseda společenství vlastníků |
18.03.2017 |
Adresa: |
29404, 28370511, Mladá Boleslav, Obrubce, Obora, 35, Obora 35, 29404 Obrubce |
|
LUDĚK JIRÁNEK
|
Neaktivní
od 18.03.2017
|
předseda společenství vlastníků |
01.07.2015 |
Adresa: |
29402, 12604593, Kněžmost, Kněžmost, Na Mlejnici, 224 |
|
LUDĚK JIRÁNEK
|
Neaktivní
od 18.03.2017
|
předseda společenství vlastníků |
01.07.2015 |
Adresa: |
29402, 12604593, Mladá Boleslav, Kněžmost, Kněžmost, Na Mlejnici, 224, Na Mlejnici 224, 29402 Kněžmost |
|