DANIEL ALTMAN GALUSZKA
|
Aktivní
|
Člen rady |
09.11.2023 |
Adresa: |
73581, 18833659, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, Štefánikova, 320, Štefánikova 320, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|
MILAN DOMIN
|
Aktivní
|
Člen rady |
05.05.2021 |
Adresa: |
77900, 23321890, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Riegrova, 392, 21 |
|
MILAN DOMIN
|
Aktivní
|
Člen rady |
05.05.2021 |
Adresa: |
77900, 23321890, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Riegrova, 392, 21, Riegrova 392/21, 77900 Olomouc |
|
DANIEL GALUSZKA
|
Aktivní
|
Člen rady |
02.09.2020 |
Adresa: |
73581, 18833659, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, Štefánikova, 320 |
|
LUKÁŠ DRNOVSKÝ
|
Aktivní
|
Člen rady |
24.07.2015 |
Adresa: |
70030, 3262642, Ostrava, Zábřeh, Rodinná, 686, 17 |
|
LUKÁŠ DRNOVSKÝ
|
Aktivní
|
Člen rady |
24.07.2015 |
Adresa: |
70030, 3262642, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Rodinná, 686, 17, Rodinná 686/17, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
DANIEL GALUSZKA
|
Neaktivní
od 09.11.2023
|
Člen rady |
02.09.2020 |
Adresa: |
73581, 18833659, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, Štefánikova, 320, Štefánikova 320, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|
DANIEL GALUSZKA
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
Člen rady |
24.07.2015 |
Adresa: |
73581, 18837051, Bohumín, Nový Bohumín, Masarykova, 733 |
|
MILAN DOMIN
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
Člen rady |
24.07.2015 |
Adresa: |
70030, 3238521, Ostrava, Dubina, Milana Fialy, 247, 3 |
|
DANIEL GALUSZKA
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
Člen rady |
24.07.2015 |
Adresa: |
73581, 18837051, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, Masarykova, 733, Masarykova 733, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|
MILAN DOMIN
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
Člen rady |
24.07.2015 |
Adresa: |
70030, 3238521, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Milana Fialy, 247, 3, Milana Fialy 247/3, Dubina, 70030 Ostrava |
|