VERONIKA ŠIMOTOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2023 |
Adresa: |
39175, 17342295, Tábor, Malšice, Malšice, Františka Metelce, 168, Františka Metelce 168, 39175 Malšice |
|
JIŘÍ HYKEL
|
Aktivní
|
jednatel |
24.07.2019 |
Adresa: |
15500, 79540163, Hlavní město Praha, Praha, Třebonice, K Jinočanům, 208, 7 |
|
JIŘÍ HYKEL
|
Neaktivní
od 03.08.2023
|
jednatel |
24.07.2019 |
Adresa: |
15500, 79540163, Praha, Třebonice, K Jinočanům, 208, 7, K Jinočanům 208/7, Třebonice, 15500 Praha 5 |
|
JIŘÍ HYKEL
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
jednatel |
19.01.2017 |
Adresa: |
15500, 22706895, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, K zahrádkám, 1026, 47 |
|
JIŘÍ HYKEL
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
jednatel |
19.01.2017 |
Adresa: |
15500, 22706895, Praha, Stodůlky, K zahrádkám, 1026, 47, K zahrádkám 1026/47, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
KAREL DOUDA
|
Neaktivní
od 19.01.2017
|
jednatel |
02.07.2015 |
Adresa: |
19800, 22491007, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Manželů Dostálových, 1215 |
|
KAREL DOUDA
|
Neaktivní
od 19.01.2017
|
jednatel |
02.07.2015 |
Adresa: |
19800, 22491007, Praha, Kyje, Manželů Dostálových, 1215, Manželů Dostálových 1215, Kyje, 19800 Praha 9 |
|