VALÉRIA CSICSÓOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2020
|
jednatel |
28.02.2020 |
|
VALÉRIA CSICSÓOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2020
|
jednatel |
28.02.2020 |
Adresa: |
Iža, 218, 94639, 218, 94639 Iža, Slovensko |
|
Ing. ROBERT KEREKES
|
Neaktivní
od 28.02.2020
|
jednatel |
22.01.2018 |
Adresa: |
04941, Krásnohorské Podhradie, 622 |
|
Ing. ROBERT KEREKES
|
Neaktivní
od 28.02.2020
|
jednatel |
22.01.2018 |
Adresa: |
Krásnohorské Podhradie, 622, 04941, 622, 04941 Krásnohorské Podhradie, Slovensko |
|
SERGEJ KRASNOV
|
Neaktivní
od 22.01.2018
|
jednatel |
29.12.2016 |
Adresa: |
15500, 27939227, Hlavní město Praha, Praha, Řeporyje, Kakosova, 1037, 1 |
|
SERGEJ KRASNOV
|
Neaktivní
od 22.01.2018
|
jednatel |
29.12.2016 |
Adresa: |
15500, 27939227, Praha, Řeporyje, Kakosova, 1037, 1, Kakosova 1037/1, Řeporyje, 15500 Praha 5 |
|
IVETA PECHAROVÁ
|
Neaktivní
od 29.12.2016
|
jednatel |
29.12.2015 |
Adresa: |
60200, 19171943, Brno, Veveří, Bayerova, 579, 9 |
|
IVETA PECHAROVÁ
|
Neaktivní
od 29.12.2016
|
jednatel |
29.12.2015 |
Adresa: |
60200, 19171943, Brno-město, Brno, Veveří, Bayerova, 579, 9, Bayerova 579/9, Veveří, 60200 Brno |
|
Mgr. JAN LUSTIG
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
jednatel |
08.07.2015 |
Adresa: |
16900, 22173331, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Moravanů, 2153, 37 |
|
Mgr. Jan Lustig
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
jednatel |
08.07.2015 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha, Břevnov, Moravanů, 2153, 37, Moravanů 2153/37, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|