NELA TVRDÁ
|
Aktivní
|
Předseda |
28.05.2021 |
Adresa: |
74714, 4406150, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Šilheřovická, 367 |
|
NELA TVRDÁ
|
Aktivní
|
Předseda |
28.05.2021 |
Adresa: |
74714, 4406150, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Šilheřovická, 367, Šilheřovická 367, 74714 Markvartovice |
|
ZUZANA KALINOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
11.11.2020 |
Adresa: |
72529, 3176240, Ostrava-město, Ostrava, Petřkovice, Do Špice, 716, 14 |
|
ZUZANA KALINOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
11.11.2020 |
Adresa: |
72529, 3176240, Ostrava-město, Ostrava, Petřkovice, Do Špice, 716, 14, Do Špice 716/14, Petřkovice, 72529 Ostrava |
|
ALENA BABICZOVÁ
|
Aktivní
|
Pokladník |
29.11.2019 |
Adresa: |
70030, 3281671, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Horymírova, 2986, 126 |
|
ALENA BABICZOVÁ
|
Aktivní
|
Pokladník |
29.11.2019 |
Adresa: |
70030, 3281671, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Horymírova, 2986, 126, Horymírova 2986/126, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
NELA LEKEŠOVÁ TVRDÁ
|
Neaktivní
od 28.05.2021
|
Předseda |
11.11.2020 |
Adresa: |
74714, 4406150, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Šilheřovická, 367 |
|
NELA LEKEŠOVÁ TVRDÁ
|
Neaktivní
od 28.05.2021
|
Předseda |
11.11.2020 |
Adresa: |
74714, 4406150, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Šilheřovická, 367, Šilheřovická 367, 74714 Markvartovice |
|
JANA MIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2019
|
pokladník |
21.08.2019 |
Adresa: |
73998, 14205874, Frýdek-Místek, Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova, 898 |
|
JANA MIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2019
|
pokladník |
21.08.2019 |
Adresa: |
73998, 14205874, Frýdek-Místek, Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova, 898, č.p. 898, 73998 Mosty u Jablunkova |
|
JANA MIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
pokladník |
31.07.2015 |
Adresa: |
72529, 3169367, Ostrava, Petřkovice, Hlučínská, 7, 272 |
|
Bc. VĚRA TOMÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2020
|
předseda |
31.07.2015 |
Adresa: |
72529, 3175278, Ostrava, Petřkovice, Do Luk, 616, 35 |
|
ŠTĚPÁNKA PRACUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2020
|
místopředseda |
31.07.2015 |
Adresa: |
72528, 3337570, Ostrava, Hošťálkovice, Postranní, 95, 21 |
|
Jana Mičková
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
pokladník |
31.07.2015 |
Adresa: |
72529, 3169367, Ostrava-město, Ostrava, Petřkovice, Hlučínská, 7, 272, Hlučínská 7/272, Petřkovice, 72529 Ostrava |
|
Bc. VĚRA TOMÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2020
|
předseda |
31.07.2015 |
Adresa: |
72529, 3175278, Ostrava-město, Ostrava, Petřkovice, Do Luk, 616, 35, Do Luk 616/35, Petřkovice, 72529 Ostrava |
|
ŠTĚPÁNKA PRACUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2020
|
místopředseda |
31.07.2015 |
Adresa: |
72528, 3337570, Ostrava-město, Ostrava, Hošťálkovice, Postranní, 95, 21, Postranní 95/21, Hošťálkovice, 72528 Ostrava |
|