Ing. MICHAL GALDA
|
Aktivní
|
Místopředseda |
15.03.2024 |
Adresa: |
75501, 24291854, Vsetín, Vsetín, Rokytnice, Rokytnice, 457, Rokytnice 457, Rokytnice, 75501 Vsetín |
|
ing. MICHAL GALDA
|
Aktivní
|
Místopředseda |
20.05.2022 |
Adresa: |
75501, 24308587, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Semetín, 1629 |
|
HELENA ŽEMLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
05.08.2015 |
Adresa: |
75623, 21635765, Jablůnka, Jablůnka, 581 |
|
Ing. DENISA ČIŽMÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
pokladník |
05.08.2015 |
Adresa: |
75623, 21634025, Jablůnka, Jablůnka, 407 |
|
Ing. DENISA ČIŽMÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
pokladník |
05.08.2015 |
Adresa: |
75623, 21634025, Vsetín, Jablůnka, Jablůnka, 407, č.p. 407, 75623 Jablůnka |
|
HELENA ŽEMLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
05.08.2015 |
Adresa: |
75623, 21635765, Vsetín, Jablůnka, Jablůnka, 581, č.p. 581, 75623 Jablůnka |
|
ing. MICHAL GALDA
|
Neaktivní
od 15.03.2024
|
Místopředseda |
20.05.2022 |
Adresa: |
75501, 24308587, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Semetín, 1629, Semetín 1629, 75501 Vsetín |
|
ing. MICHAL GALDA
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
Místopředseda |
21.09.2019 |
Adresa: |
75501, 24304581, Vsetín, Vsetín, Vsetín, 4. května, 1220 |
|
ing. MICHAL GALDA
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
Místopředseda |
21.09.2019 |
Adresa: |
75501, 24304581, Vsetín, Vsetín, Vsetín, 4. května, 1220, 4. května 1220, 75501 Vsetín |
|
ing. MICHAL GALDA
|
Neaktivní
od 21.09.2019
|
Místopředseda |
19.09.2017 |
Adresa: |
75501, 24308587, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Semetín, 1629 |
|
ing. MICHAL GALDA
|
Neaktivní
od 21.09.2019
|
Místopředseda |
19.09.2017 |
Adresa: |
75501, 24308587, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Semetín, 1629, Semetín 1629, 75501 Vsetín |
|
Mgr. JANA ŠULÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
místopředseda |
05.08.2015 |
Adresa: |
75501, 24291781, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 450 |
|
Mgr. JANA ŠULÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
místopředseda |
05.08.2015 |
Adresa: |
75501, 24291781, Vsetín, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 450, Okružní 450, Rokytnice, 75501 Vsetín |
|