JAROSLAV BAŠE
|
Neaktivní
od 23.04.2021
|
jednatel |
24.04.2017 |
Adresa: |
26601, 5923891, Beroun, Beroun, Beroun-Centrum, Husovo nám., 68 |
|
JAROSLAV BAŠE
|
Neaktivní
od 23.04.2021
|
jednatel |
24.04.2017 |
Adresa: |
26601, 5923891, Beroun, Beroun, Beroun-Centrum, Husovo nám., 68, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 26601 Beroun |
|
Ing. JINDŘICH JAHNL
|
Neaktivní
od 24.04.2017
|
jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
10400, 72616261, Hlavní město Praha, Praha, Pitkovice, Žampiónová, 237 |
|
Ing. JINDŘICH JAHNL
|
Neaktivní
od 24.04.2017
|
jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
10400, 72616261, Praha, Pitkovice, Žampiónová, 237, Žampiónová 237, Pitkovice, 10400 Praha 10 |
|
Ing. JINDŘICH JAHNL
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
jednatel |
22.07.2015 |
Adresa: |
27742, 41867076, Obříství, Dušníky, Dušnická, 129 |
|
JAROSLAV SAMEK
|
Neaktivní
od 24.04.2017
|
jednatel |
22.07.2015 |
Adresa: |
10000, 22625437, Praha, Strašnice, Pod strání, 2165, 29 |
|
Ing. Jindřich Jahnl
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
jednatel |
22.07.2015 |
Adresa: |
27742, 41867076, Mělník, Obříství, Dušníky, Dušnická, 129, Dušnická 129, Dušníky, 27742 Obříství |
|
Jaroslav Samek
|
Neaktivní
od 24.04.2017
|
jednatel |
22.07.2015 |
Adresa: |
10000, 22625437, Praha, Strašnice, Pod strání, 2165, 29, Pod strání 2165/29, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|