EBRU SZNAPKOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.04.2019 |
Adresa: |
39701, 5551901, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Zátavské nábř., 315 |
|
EBRU SZNAPKOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.04.2019 |
Adresa: |
39701, 5551901, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Zátavské nábř., 315, Zátavské nábř. 315, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
EBRU MADANOGLU
|
Neaktivní
od 19.04.2019
|
jednatel |
20.09.2017 |
Adresa: |
39701, 5551901, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Zátavské nábř., 315 |
|
EBRU MADANOGLU
|
Neaktivní
od 19.04.2019
|
jednatel |
20.09.2017 |
Adresa: |
39701, 5551901, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Zátavské nábř., 315, Zátavské nábř. 315, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
EBRU MADANOGLU
|
Neaktivní
od 20.09.2017
|
jednatel |
16.04.2016 |
Adresa: |
12000, 21740101, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 73, 14 |
|
EBRU MADANOGLU
|
Neaktivní
od 20.09.2017
|
jednatel |
16.04.2016 |
Adresa: |
12000, 21740101, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 73, 14, Jana Masaryka 73/14, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
EBRU MADANOGLU BARNA
|
Neaktivní
od 16.04.2016
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
25065, 27045111, Bašť, Bašť, Měšická, 812 |
|
ELIF BARTA
|
Neaktivní
od 31.07.2020
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
14100, 21985715, Praha, Záběhlice, Severní III, 683, 3 |
|
EBRU MADANOGLU BARNA
|
Neaktivní
od 16.04.2016
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
25085, 27045111, Praha-východ, Bašť, Bašť, Měšická, 812, Měšická 812, 25085 Bašť |
|
ELIF BARTA
|
Neaktivní
od 31.07.2020
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
14100, 21985715, Praha, Záběhlice, Severní III, 683, 3, Severní III 683/3, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|