Mgr PAVEL KAPOUN
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
24.01.2024 |
Adresa: |
66403, 24642665, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 159, č.p. 159, 66403 Podolí |
|
MIROSLAV KAPOUN
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.12.2023 |
Adresa: |
67923, 15185966, Brno-venkov, Lomnice, Brusná, 21, Brusná 21, 67923 Lomnice |
|
LENKA TRČKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda |
24.01.2018 |
Adresa: |
66601, 13320033, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Jiráskova, 845 |
|
MIROSLAV KAPOUN
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.01.2018 |
Adresa: |
67923, 15202381, Brno-venkov, Lomnice, Lomnice, Družstevní, 290 |
|
LENKA TRČKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda |
24.01.2018 |
Adresa: |
66601, 13320033, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Jiráskova, 845, Jiráskova 845, 66601 Tišnov |
|
Mgr PAVEL KAPOUN
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
12.09.2015 |
Adresa: |
67923, 15202381, Lomnice, Lomnice, Družstevní, 290 |
|
MIROSLAV KAPOUN
|
Neaktivní
od 06.12.2023
|
člen výboru |
24.01.2018 |
Adresa: |
67923, 15202381, Brno-venkov, Lomnice, Lomnice, Družstevní, 290, Družstevní 290, 67923 Lomnice |
|
BARBORA WÖHLOVÁ
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
Pokladník |
14.09.2016 |
Adresa: |
61800, 19352671, Brno-město, Brno, Černovice, Blatouchová, 1082, 3a |
|
BARBORA WÖHLOVÁ
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
Pokladník |
14.09.2016 |
Adresa: |
61800, 19352671, Brno-město, Brno, Černovice, Blatouchová, 1082, 3a, Blatouchová 1082/3a, Černovice, 61800 Brno |
|
BARBORA WÖHLOVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
Pokladník |
25.03.2016 |
Adresa: |
60200, 19099886, Brno-město, Brno, Brno-město, Údolní, 599, 37 |
|
BARBORA WÖHLOVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
Pokladník |
25.03.2016 |
Adresa: |
60200, 19099886, Brno-město, Brno, Brno-město, Údolní, 599, 37, Údolní 599/37, Brno-město, 60200 Brno |
|
BARBORA WÖHLOVÁ
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
Pokladník |
12.09.2015 |
Adresa: |
62700, 19546718, Brno, Slatina, Šmahova, 491, 31 |
|
Mgr LENKA URBANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
Člen výboru |
12.09.2015 |
Adresa: |
61800, 25098152, Brno, Černovice, Řehořova, 1171, 16a |
|
BARBORA WÖHLOVÁ
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
Pokladník |
12.09.2015 |
Adresa: |
62700, 19546718, Brno-město, Brno, Slatina, Šmahova, 491, 31, Šmahova 491/31, Slatina, 62700 Brno |
|
Mgr LENKA URBANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
Člen výboru |
12.09.2015 |
Adresa: |
61800, 25098152, Brno-město, Brno, Černovice, Řehořova, 1171, 16a, Řehořova 1171/16a, Černovice, 61800 Brno |
|
Mgr PAVEL KAPOUN
|
Neaktivní
od 24.01.2024
|
Předseda výboru |
12.09.2015 |
Adresa: |
67923, 15202381, Brno-venkov, Lomnice, Lomnice, Družstevní, 290, Družstevní 290, 67923 Lomnice |
|