PETER KRIZSÁN
|
Aktivní
|
jednatel |
02.06.2019 |
Adresa: |
92901, Dunajská Streda, Kračanská cesta 4045/55 |
|
PETER KRIZSÁN
|
Neaktivní
od 09.10.2023
|
jednatel |
02.06.2019 |
Adresa: |
Dunajská Streda, Kračanská cesta 4045/55, 92901, Kračanská cesta 4045/55, 92901 Dunajská Streda, Slovensko |
|
RENÁTA KOPECKÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2019
|
jednatel |
18.01.2019 |
Adresa: |
14100, 21995087, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Hrusická, 2527, 36 |
|
RENÁTA KOPECKÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2019
|
jednatel |
18.01.2019 |
Adresa: |
14100, 21995087, Praha, Záběhlice, Hrusická, 2527, 36, Hrusická 2527/36, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
RENÁTA KOPECKÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2019
|
jednatel |
09.11.2017 |
Adresa: |
14100, 21830398, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Nad pahorkem, 403, 24 |
|
RENÁTA KOPECKÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2019
|
jednatel |
09.11.2017 |
Adresa: |
14100, 21830398, Praha, Chodov, Nad pahorkem, 403, 24, Nad pahorkem 403/24, Chodov, 14100 Praha 4 |
|
Mgr. VLADIMÍR ŠIBOR
|
Neaktivní
od 09.11.2017
|
Jednatel |
15.02.2017 |
Adresa: |
25001, 14615363, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Královická, 664 |
|
Mgr. VLADIMÍR ŠIBOR
|
Neaktivní
od 09.11.2017
|
Jednatel |
15.02.2017 |
Adresa: |
25001, 14615363, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Královická, 664, Královická 664, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
RENÁTA KOPECKÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
jednatel |
01.07.2016 |
Adresa: |
14100, 21830398, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Nad pahorkem, 403, 24 |
|
RENÁTA KOPECKÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
jednatel |
01.07.2016 |
Adresa: |
14100, 21830398, Praha, Chodov, Nad pahorkem, 403, 24, Nad pahorkem 403/24, Chodov, 14100 Praha 4 |
|
PAVOL RERICH
|
Neaktivní
od 01.07.2016
|
jednatel |
31.08.2015 |
Adresa: |
Košice- Staré Mesto, Komenského 1118/18 |
|
PAVOL RERICH
|
Neaktivní
od 01.07.2016
|
jednatel |
31.08.2015 |
Adresa: |
Košice- Staré Mesto, Komenského 1118/18, Komenského 1118/18, Košice- Staré Mesto, Slovensko |
|