ROBERT SCHÖNFELD
|
Aktivní
|
Člen správní rady |
05.01.2016 |
Adresa: |
11000, 21718768, Praha, Staré Město, Betlémské náměstí, 351, 6 |
|
Ing. JAN DITZ
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
statutární ředitel |
10.06.2019 |
Adresa: |
14000, 25643207, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Želetavská, 1447, 5 |
|
Ing. JAN DITZ
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
statutární ředitel |
10.06.2019 |
Adresa: |
14000, 25643207, Praha, Michle, Želetavská, 1447, 5, Želetavská 1447/5, Michle, 14000 Praha 4 |
|
CHRISTOPHER KOTTNAUER
|
Neaktivní
od 10.06.2019
|
statutární ředitel |
22.06.2018 |
Adresa: |
16000, 22176535, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Rooseveltova, 166, 10 |
|
CHRISTOPHER KOTTNAUER
|
Neaktivní
od 10.06.2019
|
statutární ředitel |
22.06.2018 |
Adresa: |
16000, 22176535, Praha, Bubeneč, Rooseveltova, 166, 10, Rooseveltova 166/10, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
HANI HIMMAT
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
Statutární ředitel |
05.01.2016 |
Adresa: |
15000, 22022694, Praha, Košíře, Nad Turbovou, 459, 20 |
|
HANI HIMMAT
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
Statutární ředitel |
05.01.2016 |
Adresa: |
15000, 22022694, Praha, Košíře, Nad Turbovou, 459, 20, Nad Turbovou 459/20, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
JAN STANĚK
|
Neaktivní
od 05.01.2016
|
člen správní rady |
03.09.2015 |
Adresa: |
18200, 22355545, Praha, Kobylisy, Na hlinách, 18, 6 |
|
MAREK BENDA
|
Neaktivní
od 05.01.2016
|
statutární ředitel |
03.09.2015 |
Adresa: |
17000, 27604080, Praha, Holešovice, U Uranie, 1583, 27 |
|
MAREK BENDA
|
Neaktivní
od 05.01.2016
|
statutární ředitel |
03.09.2015 |
Adresa: |
17000, 27604080, Praha, Holešovice, U Uranie, 1583, 27, U Uranie 1583/27, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|