JAN HALUZA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.08.2022 |
Adresa: |
67178, 25868951, Brno-venkov, Troskotovice, Troskotovice, 64 |
|
JAN HALUZA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.08.2022 |
Adresa: |
67178, 25868951, Brno-venkov, Troskotovice, Troskotovice, 64, č.p. 64, 67178 Troskotovice |
|
MIROSLAV FLEK
|
Neaktivní
od 12.08.2022
|
jednatel |
15.11.2019 |
Adresa: |
67182, 10704264, Znojmo, Dobšice, Dobšice, V Zahradách, 303 |
|
MIROSLAV FLEK
|
Neaktivní
od 12.08.2022
|
jednatel |
15.11.2019 |
Adresa: |
67182, 10704264, Znojmo, Dobšice, Dobšice, V Zahradách, 303, V Zahradách 303, 67182 Dobšice |
|
ROBERT MÁŠA
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
jednatel |
15.09.2015 |
Adresa: |
62500, 19215878, Brno, Bohunice, Gruzínská, 512, 3 |
|
PAVEL KUBANT
|
Neaktivní
od 12.08.2022
|
jednatel |
15.09.2015 |
Adresa: |
66462, 13308670, Hrušovany u Brna, Hrušovany u Brna, Sídliště, 545 |
|
ROBERT MÁŠA
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
jednatel |
15.09.2015 |
Adresa: |
62500, 19215878, Brno-město, Brno, Bohunice, Gruzínská, 512, 3, Gruzínská 512/3, Bohunice, 62500 Brno |
|
PAVEL KUBANT
|
Neaktivní
od 12.08.2022
|
jednatel |
15.09.2015 |
Adresa: |
66462, 13308670, Brno-venkov, Hrušovany u Brna, Hrušovany u Brna, Sídliště, 545, Sídliště 545, 66462 Hrušovany u Brna |
|