JUDr. KAREL PETRŽÍLKA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
06.10.2023 |
Adresa: |
25786, 14432901, Benešov, Neustupov, Záhoříčko, Záhoříčko č.ev. 1, 25786 Neustupov |
|
ANDREA DADKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně výboru |
06.10.2023 |
Adresa: |
19300, 22451935, Praha, Horní Počernice, U jeslí, 2271, 24, U jeslí 2271/24, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
ZDENĚK FIŠER
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.10.2023 |
Adresa: |
19300, 22451919, Praha, Horní Počernice, U jeslí, 2269, 20, U jeslí 2269/20, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
JUDr KAREL PETRŽÍLKA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
31.10.2018 |
Adresa: |
25786, 14432901, Benešov, Neustupov, Záhoříčko |
|
ZDENĚK FIŠER
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.10.2018 |
Adresa: |
19300, 22451919, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, U jeslí, 2269, 20 |
|
ANDREA DADKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně výboru |
31.10.2018 |
Adresa: |
19300, 22451935, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, U jeslí, 2271, 24 |
|
JUDr KAREL PETRŽÍLKA
|
Neaktivní
od 06.10.2023
|
předseda výboru |
31.10.2018 |
Adresa: |
25786, 14432901, Benešov, Neustupov, Záhoříčko, Záhoříčko č.ev. 1, 25786 Neustupov |
|
ZDENĚK FIŠER
|
Neaktivní
od 06.10.2023
|
člen výboru |
31.10.2018 |
Adresa: |
19300, 22451919, Praha, Horní Počernice, U jeslí, 2269, 20, U jeslí 2269/20, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
ANDREA DADKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.10.2023
|
místopředsedkyně výboru |
31.10.2018 |
Adresa: |
19300, 22451935, Praha, Horní Počernice, U jeslí, 2271, 24, U jeslí 2271/24, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
JUDr. KAREL PETRŽÍLKA
|
Neaktivní
od 31.10.2018
|
místopředseda výboru |
21.01.2018 |
Adresa: |
25786, 14432901, Benešov, Neustupov, Záhoříčko |
|
JUDr. KAREL PETRŽÍLKA
|
Neaktivní
od 31.10.2018
|
místopředseda výboru |
21.01.2018 |
Adresa: |
25786, 14432901, Benešov, Neustupov, Záhoříčko, Záhoříčko č.ev. 1, 25786 Neustupov |
|
JUDr. KAREL PETRŽÍLKA
|
Neaktivní
od 21.01.2018
|
místopředseda výboru |
23.09.2015 |
Adresa: |
19300, 22451919, Praha, Horní Počernice, U jeslí, 2269, 20 |
|
Bc. LENKA KORANDOVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2018
|
předseda výboru |
23.09.2015 |
Adresa: |
19300, 22451901, Praha, Horní Počernice, U jeslí, 2268, 18 |
|
JIŘÍ JEŽEK
|
Neaktivní
od 31.10.2018
|
člen výboru |
23.09.2015 |
Adresa: |
19300, 22451927, Praha, Horní Počernice, U jeslí, 2270, 22 |
|
JUDr. KAREL PETRŽÍLKA
|
Neaktivní
od 21.01.2018
|
místopředseda výboru |
23.09.2015 |
Adresa: |
19300, 22451919, Praha, Horní Počernice, U jeslí, 2269, 20, U jeslí 2269/20, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
JIŘÍ JEŽEK
|
Neaktivní
od 31.10.2018
|
člen výboru |
23.09.2015 |
Adresa: |
19300, 22451927, Praha, Horní Počernice, U jeslí, 2270, 22, U jeslí 2270/22, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Bc. LENKA KORANDOVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2018
|
předseda výboru |
23.09.2015 |
Adresa: |
19300, 22451901, Praha, Horní Počernice, U jeslí, 2268, 18, U jeslí 2268/18, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|