Ing. TOMÁŠ JAKOUBEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
07.09.2021 |
Adresa: |
46014, 28228090, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, 1265 |
|
Bc. JAKUB TEICHMANN
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
07.09.2021 |
Adresa: |
46014, 28228090, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, 1265 |
|
MARTIN TRITA
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.09.2021 |
Adresa: |
46014, 28185668, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, 1264 |
|
Ing. TOMÁŠ JAKOUBEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
07.09.2021 |
Adresa: |
46014, 28228090, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, 1265, Horská 1265, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
Bc. JAKUB TEICHMANN
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
07.09.2021 |
Adresa: |
46014, 28228090, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, 1265, Horská 1265, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
MARTIN TRITA
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.09.2021 |
Adresa: |
46014, 28185668, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, 1264, Horská 1264, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
Ing. JAROSLAV STODŮLKA
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
člen výboru |
17.06.2021 |
Adresa: |
46014, 28228090, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, 1265 |
|
Ing. JAROSLAV STODŮLKA
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
člen výboru |
17.06.2021 |
Adresa: |
46014, 28228090, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, 1265, Horská 1265, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
Ing. TOMÁŠ JAKOUBEK
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
člen výboru |
25.08.2018 |
Adresa: |
46014, 28228090, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, 1265 |
|
Ing. TOMÁŠ JAKOUBEK
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
člen výboru |
25.08.2018 |
Adresa: |
46014, 28228090, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, 1265, Horská 1265, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
Ing. TOMÁŠ JAKOUBEK
|
Neaktivní
od 25.08.2018
|
člen výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
46311, 26551608, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Sladovnická, 1566 |
|
Ing. JAROSLAV STODŮLKA
|
Neaktivní
od 17.06.2021
|
člen výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
46312, 23750189, Liberec, Liberec XXV-Vesec, Malá, 549 |
|
Ing. JIŘÍ OTTA
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
předseda výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
46014, 28185668, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, 1264 |
|
Ing. OTO BYDŽOVSKÝ
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
místopředseda výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
46014, 28228090, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, 1265 |
|
Ing. TOMÁŠ JAKOUBEK
|
Neaktivní
od 25.08.2018
|
člen výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
46311, 26551608, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Sladovnická, 1566, Sladovnická 1566, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec |
|
Ing. Jaroslav Stodůlka
|
Neaktivní
od 17.06.2021
|
člen výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
46312, 23750189, Liberec, Liberec, Liberec XXV-Vesec, Malá, 549, Malá 549, Liberec XXV-Vesec, 46312 Liberec |
|
Ing. JIŘÍ OTTA
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
předseda výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
46014, 28185668, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, 1264, Horská 1264, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
Ing. OTO BYDŽOVSKÝ
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
místopředseda výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
46014, 28228090, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, 1265, Horská 1265, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|