KAREL SIROTEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.03.2022 |
Adresa: |
26101, 23018721, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Čertovým pahorkem, 464 |
|
KAREL SIROTEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.03.2022 |
Adresa: |
26101, 23018721, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Čertovým pahorkem, 464, Pod Čertovým pahorkem 464, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JANA PAŘÍZKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.03.2022
|
jednatel |
11.08.2021 |
Adresa: |
10200, 74129261, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Rižská, 1580, 7 |
|
JANA PAŘÍZKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.03.2022
|
jednatel |
11.08.2021 |
Adresa: |
10200, 74129261, Praha, Hostivař, Rižská, 1580, 7, Rižská 1580/7, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. TOMÁŠ CIBULKA
|
Neaktivní
od 11.08.2021
|
jednatel |
18.06.2020 |
Adresa: |
26101, 23017457, Příbram, Příbram, Příbram VII, Legionářů, 344 |
|
Ing. TOMÁŠ CIBULKA
|
Neaktivní
od 11.08.2021
|
jednatel |
18.06.2020 |
Adresa: |
26101, 23017457, Příbram, Příbram, Příbram VII, Legionářů, 344, Legionářů 344, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Ing. TOMÁŠ CIBULKA
|
Neaktivní
od 18.06.2020
|
jednatel |
11.10.2019 |
Adresa: |
26101, 23019603, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Čechovská, 61 |
|
Ing. TOMÁŠ CIBULKA
|
Neaktivní
od 18.06.2020
|
jednatel |
11.10.2019 |
Adresa: |
26101, 23019603, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Čechovská, 61, Čechovská 61, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Ing. TOMÁŠ CIBULKA
|
Neaktivní
od 11.10.2019
|
jednatel |
25.09.2019 |
Adresa: |
14000, 21948496, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, 5. května, 1040, 38 |
|
Ing. TOMÁŠ CIBULKA
|
Neaktivní
od 11.10.2019
|
jednatel |
25.09.2019 |
Adresa: |
14000, 21948496, Praha, Nusle, 5. května, 1040, 38, 5. května 1040/38, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
VÁCLAV CIBULKA
|
Neaktivní
od 25.09.2019
|
jednatel |
28.09.2015 |
Adresa: |
26101, 23017457, Příbram, Příbram VII, Legionářů, 344 |
|
VÁCLAV CIBULKA
|
Neaktivní
od 25.09.2019
|
jednatel |
28.09.2015 |
Adresa: |
26101, 23017457, Příbram, Příbram, Příbram VII, Legionářů, 344, Legionářů 344, Příbram VII, 26101 Příbram |
|