JAN ZAJÍC
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.01.2020 |
Adresa: |
54301, 2312492, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Pod parkem, 1243 |
|
JAN ZAJÍC
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.01.2020 |
Adresa: |
54301, 2312492, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Pod parkem, 1243, Pod parkem 1243, 54301 Vrchlabí |
|
MIROSLAV HANUŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2016 |
Adresa: |
54301, 2308771, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Komenského, 853 |
|
MIROSLAV HANUŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2016 |
Adresa: |
54301, 2308771, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Komenského, 853, Komenského 853, 54301 Vrchlabí |
|
VLADIMÍR ŠŤASTNÍK
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
jednatel |
04.08.2016 |
Adresa: |
54301, 2309581, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Nerudova, 940 |
|
VLADIMÍR ŠŤASTNÍK
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
jednatel |
04.08.2016 |
Adresa: |
54301, 2309581, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Nerudova, 940, Nerudova 940, 54301 Vrchlabí |
|
VÁCLAV CIBULKA
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
jednatel |
28.09.2015 |
Adresa: |
26101, 23017457, Příbram, Příbram VII, Legionářů, 344 |
|
VÁCLAV CIBULKA
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
jednatel |
28.09.2015 |
Adresa: |
26101, 23017457, Příbram, Příbram, Příbram VII, Legionářů, 344, Legionářů 344, Příbram VII, 26101 Příbram |
|