DANIEL BARTÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.09.2022 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8 |
|
DANIEL BARTÁK
|
Neaktivní
od 15.04.2024
|
jednatel |
16.05.2023 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8, Lannova 2061/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
DANIEL BARTÁK
|
Neaktivní
od 18.04.2023
|
jednatel |
15.09.2022 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8, Lannova 2061/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MARTIN VICIÁN
|
Neaktivní
od 15.09.2022
|
jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
15000, 74257013, Hlavní město Praha, Praha, Motol, Plzeňská, 313, 217c |
|
MARTIN VICIÁN
|
Neaktivní
od 15.09.2022
|
jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
15000, 74257013, Praha, Motol, Plzeňská, 313, 217c, Plzeňská 313/217c, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Ing. arch. PETR BEDRNA
|
Neaktivní
od 30.06.2021
|
jednatel |
08.12.2017 |
Adresa: |
16100, 22234985, Hlavní město Praha, Praha, Ruzyně, Statenická, 213, 3 |
|
Ing. arch. PETR BEDRNA
|
Neaktivní
od 30.06.2021
|
jednatel |
08.12.2017 |
Adresa: |
16100, 22234985, Praha, Ruzyně, Statenická, 213, 3, Statenická 213/3, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Mgr. PETR DĚTKA
|
Neaktivní
od 08.12.2017
|
Jednatel |
30.12.2016 |
Adresa: |
25218, 25585983, Praha-západ, Ptice, Ptice, Uhlířská, 238 |
|
Mgr. PETR DĚTKA
|
Neaktivní
od 08.12.2017
|
Jednatel |
30.12.2016 |
Adresa: |
25218, 25585983, Praha-západ, Ptice, Ptice, Uhlířská, 238, Uhlířská 238, 25218 Ptice |
|
Mgr. PETR DĚTKA
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
Jednatel |
25.09.2015 |
Adresa: |
25218, 25585983, Ptice, Ptice, 238 |
|
Mgr. PETR DĚTKA
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
Jednatel |
25.09.2015 |
Adresa: |
25218, 25585983, Praha-západ, Ptice, Ptice, Uhlířská, 238, Uhlířská 238, 25218 Ptice |
|