JAN GEMRICH
|
Neaktivní
od 25.09.2018
|
Jednatel |
10.01.2018 |
Adresa: |
14800, 21847266, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Blatenská, 2169, 13 |
|
MIROSLAV VLASÁK
|
Neaktivní
od 19.06.2020
|
Jednatel |
10.01.2018 |
Adresa: |
25091, 27819949, Praha-východ, Zeleneč, Zeleneč, U Lesoparku, 995 |
|
JAN GEMRICH
|
Neaktivní
od 25.09.2018
|
Jednatel |
10.01.2018 |
Adresa: |
14800, 21847266, Praha, Chodov, Blatenská, 2169, 13, Blatenská 2169/13, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
MIROSLAV VLASÁK
|
Neaktivní
od 19.06.2020
|
Jednatel |
10.01.2018 |
Adresa: |
25091, 27819949, Praha-východ, Zeleneč, Zeleneč, U Lesoparku, 995, U Lesoparku 995, 25091 Zeleneč |
|
BOHUSLAV DOHNAL
|
Neaktivní
od 19.06.2020
|
jednatel |
29.01.2016 |
Adresa: |
15000, 22078118, Praha, Smíchov, Drtinova, 358, 20 |
|
BOHUSLAV DOHNAL
|
Neaktivní
od 19.06.2020
|
jednatel |
29.01.2016 |
Adresa: |
15000, 22078118, Praha, Smíchov, Drtinova, 358, 20, Drtinova 358/20, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JAKUB VONDRÁČEK
|
Neaktivní
od 29.01.2016
|
jednatel |
09.10.2015 |
Adresa: |
11000, 21723826, Praha, Staré Město, Dlouhá, 730, 35 |
|
JAKUB VONDRÁČEK
|
Neaktivní
od 29.01.2016
|
jednatel |
09.10.2015 |
Adresa: |
11000, 21723826, Praha, Staré Město, Dlouhá, 730, 35, Dlouhá 730/35, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|