JIŘÍ ŠIMONEK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.03.2022 |
Adresa: |
26101, 12912018, Příbram, Sádek, Sádek, 41 |
|
JIŘÍ ŠIMONEK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.03.2022 |
Adresa: |
26101, 12912018, Příbram, Sádek, Sádek, 41, č.p. 41, 26101 Sádek |
|
JAROSLAV MINAŘÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.10.2019 |
Adresa: |
26101, 40559149, Příbram, Trhové Dušníky, Trhové Dušníky, 156 |
|
JAROSLAV MINAŘÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.10.2019 |
Adresa: |
26101, 40559149, Příbram, Trhové Dušníky, Trhové Dušníky, 156, č.p. 156, 26101 Trhové Dušníky |
|
Ing. HANA KRČMÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 04.10.2019
|
jednatel |
14.01.2016 |
Adresa: |
19016, 22528806, Praha, Újezd nad Lesy, Kojická, 1101 |
|
Mgr. KLÁRA ŠNOBLOVÁ
|
Neaktivní
od 04.10.2019
|
jednatel |
14.01.2016 |
Adresa: |
26101, 40685535, Dubno, Dubno, 133 |
|
Bc. KATEŘINA BURNUSOVÁ
|
Neaktivní
od 04.10.2019
|
jednatel |
14.01.2016 |
Adresa: |
41141, 28261011, Žitenice, Pohořany, 141 |
|
Bc. KATEŘINA BURNUSOVÁ
|
Neaktivní
od 04.10.2019
|
jednatel |
14.01.2016 |
Adresa: |
41141, 28261011, Litoměřice, Žitenice, Pohořany, 141, Pohořany 141, 41141 Žitenice |
|
ing. Hana Krčmářová
|
Neaktivní
od 04.10.2019
|
jednatel |
14.01.2016 |
Adresa: |
19016, 22528806, Praha, Újezd nad Lesy, Kojická, 1101, Kojická 1101, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Mgr. KLÁRA ŠNOBLOVÁ
|
Neaktivní
od 04.10.2019
|
jednatel |
14.01.2016 |
Adresa: |
26101, 40685535, Příbram, Dubno, Dubno, 133, č.p. 133, 26101 Dubno |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 14.01.2016
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
56911, 1806149, Koclířov, Koclířov, 119 |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 14.01.2016
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
56911, 1806149, Svitavy, Koclířov, Koclířov, 119, č.p. 119, 56911 Koclířov |
|