MARTIN URBAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.06.2024 |
Adresa: |
75501, 42769850, Vsetín, Vsetín, Horní Jasenka, 315, Horní Jasenka 315, 75501 Vsetín |
|
JAKUB HRABOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2022 |
Adresa: |
75624, 82641838, Vsetín, Oznice, Oznice, 192 |
|
JAKUB HRABOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2022 |
Adresa: |
75624, 82641838, Vsetín, Oznice, Oznice, 192, č.p. 192, 75624 Oznice |
|
MARTIN URBAN
|
Aktivní
|
jednatel |
26.07.2017 |
Adresa: |
75501, 42769850, Vsetín, Vsetín, Horní Jasenka, 315 |
|
JAKUB HRABOVSKÝ
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
jednatel |
12.01.2018 |
Adresa: |
75624, 17018692, Vsetín, Bystřička, Bystřička, 277 |
|
JAKUB HRABOVSKÝ
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
jednatel |
12.01.2018 |
Adresa: |
75624, 17018692, Vsetín, Bystřička, Bystřička, 277, č.p. 277, 75624 Bystřička |
|
MARTIN URBAN
|
Neaktivní
od 29.04.2024
|
jednatel |
26.07.2017 |
Adresa: |
75501, 42769850, Vsetín, Vsetín, Horní Jasenka, 315, Horní Jasenka 315, 75501 Vsetín |
|
Ing. Michal Studnička
|
Neaktivní
od 26.07.2017
|
jednatel |
09.10.2015 |
Adresa: |
61400, 19249314, Brno, Husovice, Husovická, 888, 6 |
|
Ing. Jaroslav Galba
|
Neaktivní
od 26.07.2017
|
jednatel |
09.10.2015 |
Adresa: |
61600, 19590725, Brno, Žabovřesky, Zemkova, 1453, 18 |
|
Ing. Michal Studnička
|
Neaktivní
od 26.07.2017
|
jednatel |
09.10.2015 |
Adresa: |
61400, 19249314, Brno-město, Brno, Husovice, Husovická, 888, 6, Husovická 888/6, Husovice, 61400 Brno |
|
Ing. Jaroslav Galba
|
Neaktivní
od 26.07.2017
|
jednatel |
09.10.2015 |
Adresa: |
61600, 19590725, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zemkova, 1453, 18, Zemkova 1453/18, Žabovřesky, 61600 Brno |
|