VLADIMÍR VESELÝ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
29.04.2021 |
Adresa: |
27306, 42044979, Kladno, Libušín, Libušín |
|
VLADIMÍR VESELÝ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
29.04.2021 |
Adresa: |
27306, 42044979, Kladno, Libušín, Libušín, č.ev. 28, 27306 Libušín |
|
VOJTĚCH VOŠTINKA
|
Neaktivní
od 29.04.2021
|
předseda správní rady |
16.09.2020 |
Adresa: |
27204, 1410636, Kladno, Kladno, Kladno, Tallinská, 2934 |
|
VOJTĚCH VOŠTINKA
|
Neaktivní
od 29.04.2021
|
předseda správní rady |
16.09.2020 |
Adresa: |
27204, 1410636, Kladno, Kladno, Kladno, Tallinská, 2934, Tallinská 2934, 27204 Kladno |
|
VOJTĚCH VOŠTINKA
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
předseda správní rady |
12.02.2019 |
Adresa: |
27345, 1372572, Kladno, Hřebeč, Hřebeč, Smetanova, 351 |
|
VOJTĚCH VOŠTINKA
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
předseda správní rady |
12.02.2019 |
Adresa: |
27345, 1372572, Kladno, Hřebeč, Hřebeč, Smetanova, 351, Smetanova 351, 27345 Hřebeč |
|
PAVEL SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
člen správní rady |
27.07.2016 |
Adresa: |
15500, 22123482, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Bronzová, 2013, 7 |
|
PAVEL SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
člen správní rady |
27.07.2016 |
Adresa: |
15500, 22123482, Praha, Stodůlky, Bronzová, 2013, 7, Bronzová 2013/7, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
MICHAELA ZEMANOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
člen správní rady |
10.11.2015 |
Adresa: |
10100, 26103320, Praha, Vršovice, Přípotoční, 1528, 2 |
|
MICHAELA ZEMANOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
člen správní rady |
10.11.2015 |
Adresa: |
10100, 26103320, Praha, Vršovice, Přípotoční, 1528, 2, Přípotoční 1528/2, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
MICHAL KOMAN
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
člen správní rady |
12.10.2015 |
Adresa: |
13000, 22770291, Praha, Žižkov, Pod Parukářkou, 2763, 6 |
|
MICHAL KOMAN
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
člen správní rady |
12.10.2015 |
Adresa: |
13000, 22770291, Praha, Žižkov, Pod Parukářkou, 2763, 6, Pod Parukářkou 2763/6, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|