Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | HCS Dora a.s. |
ICO: | 04487826 |
Registrovaná adresa: | 14000, 25951394, Praha, Nusle, Na strži, 1702, 65, Na strži 1702/65, Nusle, 14000 Praha 4 |
Začleněno na: | 28.05.2014 |
Předmět podnikání: |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech činností uvedených v příloze 4 živnostenského zákona pod čísly 1 až 81, zejména: - Velkoobchod a maloobchod, - Zprostředkování obchodu a služeb, - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a tov oborech činností uvedených v příloze 4 živnostenského zákona pod čísly 1 až 81,zejména:- Velkoobchod a maloobchod, - Zprostředkování obchodu a služeb, - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Dr. KARLHEINZ HAUPTMANN | Aktivní | předseda dozorčí rady | 04.11.2022 |
|
|||
DANA THOMPSON | Aktivní | člen dozorčí rady | 04.11.2022 |
|
|||
IVANA BRZKOVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 04.11.2022 |
|
|||
Dr. KARLHEINZ HAUPTMANN | Aktivní | předseda dozorčí rady | 04.11.2022 |
|
|||
DANA THOMPSON | Aktivní | člen dozorčí rady | 04.11.2022 |
|
|||
Ivana Brzková | Aktivní | člen dozorčí rady | 04.11.2022 |
|
|||
Mgr. LENKA ZBYTOVSKÁ | Aktivní | člen | 18.07.2018 |
|
|||
Mgr. Ing. JINDŘICH HROCH | Aktivní | člen | 28.05.2014 |
|
|||
MILOŠ KINDL | Aktivní | člen | 28.05.2014 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ZUZANA JAVŮRKOVÁ | Aktivní | člen představenstva | 04.11.2022 |
|
|||
ZUZANA JAVŮRKOVÁ | Aktivní | člen představenstva | 04.11.2022 |
|
|||
Mgr. TOMÁŠ KAPLAN | Neaktivní od 04.11.2022 | předseda představenstva | 04.07.2018 |
|
|||
Mgr. TOMÁŠ KAPLAN | Neaktivní od 04.11.2022 | předseda představenstva | 04.07.2018 |
|
|||
Mgr. TOMÁŠ KAPLAN | Neaktivní od 04.07.2018 | předseda představenstva | 28.05.2014 |
|
|||
Mgr. Tomáš Kaplan | Neaktivní od 04.07.2018 | předseda představenstva | 28.05.2014 |
|
Registrační číslo HCS Dora a.s. je 04487826.
Registrační adresa HCS Dora a.s. je 14000, 25951394, Praha, Nusle, Na strži, 1702, 65, Na strži 1702/65, Nusle, 14000 Praha 4.
HCS Dora a.s. byla založena 28.05.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Dr. KARLHEINZ HAUPTMANN, DANA THOMPSON, IVANA BRZKOVÁ, Dr. KARLHEINZ HAUPTMANN, DANA THOMPSON, Ivana Brzková, Mgr. LENKA ZBYTOVSKÁ, Mgr. Ing. JINDŘICH HROCH, MILOŠ KINDL.