RADEK BAŤA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.03.2022 |
Adresa: |
53012, 7722354, Pardubice, Pardubice, Studánka, Luďka Matury, 851 |
|
ILONA BAŤOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
31.03.2022 |
Adresa: |
53012, 7722354, Pardubice, Pardubice, Studánka, Luďka Matury, 851 |
|
RADEK BAŤA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.03.2022 |
Adresa: |
53012, 7722354, Pardubice, Pardubice, Studánka, Luďka Matury, 851, Luďka Matury 851, Studánka, 53012 Pardubice |
|
ILONA BAŤOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
31.03.2022 |
Adresa: |
53012, 7722354, Pardubice, Pardubice, Studánka, Luďka Matury, 851, Luďka Matury 851, Studánka, 53012 Pardubice |
|
Mgr. VENDULA VRBOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2022
|
jednatel |
18.07.2019 |
Adresa: |
53701, 18885977, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Škroupova, 53 |
|
Mgr. VENDULA VRBOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2022
|
jednatel |
18.07.2019 |
Adresa: |
53701, 18885977, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Škroupova, 53, Škroupova 53, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
Mgr. VENDULA POSPÍŠILOVÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
jednatel |
01.09.2016 |
Adresa: |
53701, 18885977, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Škroupova, 53 |
|
Mgr. VENDULA POSPÍŠILOVÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
jednatel |
01.09.2016 |
Adresa: |
53701, 18885977, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Škroupova, 53, Škroupova 53, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
JAROSLAVA JAHELKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
53703, 26552612, Chrudim, Chrudim III, S. K. Neumanna, 813 |
|
JAROSLAVA JAHELKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
53703, 26552612, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, S. K. Neumanna, 813, S. K. Neumanna 813, Chrudim III, 53703 Chrudim |
|