ALEKSANDR KUCHIN
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.02.2023 |
Adresa: |
14000, 28039203, Praha, Krč, Panuškova, 1301, 4 |
|
ALEKSANDR KUCHIN
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.02.2023 |
Adresa: |
14000, 28039203, Praha, Krč, Panuškova, 1301, 4, Panuškova 1301/4, Krč, 14000 Praha 4 |
|
ALEKSANDR KUCHIN
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
Jednatel |
14.01.2021 |
Adresa: |
12000, 21755019, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, U Havlíčkových sadů, 1579, 3 |
|
JAKUB MEDVEĎ
|
Neaktivní
od 24.02.2021
|
Jednatel |
14.01.2021 |
Adresa: |
53304, 40537668, Pardubice, Sezemice, Sezemice, Sídlištní, 861 |
|
JAKUB MEDVEĎ
|
Neaktivní
od 24.02.2021
|
Jednatel |
14.01.2021 |
Adresa: |
53304, 40537668, Pardubice, Sezemice, Sezemice, Sídlištní, 861, Sídlištní 861, 53304 Sezemice |
|
ALEKSANDR KUCHIN
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
Jednatel |
14.01.2021 |
Adresa: |
12000, 21755019, Praha, Vinohrady, U Havlíčkových sadů, 1579, 3, U Havlíčkových sadů 1579/3, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
FRANTIŠEK LAGRON
|
Neaktivní
od 14.01.2021
|
jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
38422, 871061, Vlachovo Březí, Vlachovo Březí, Na Vršku, 173 |
|
František Lagron
|
Neaktivní
od 14.01.2021
|
jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
38422, 871061, Prachatice, Vlachovo Březí, Vlachovo Březí, Na Vršku, 173, Na Vršku 173, 38422 Vlachovo Březí |
|