PAVEL HANÁK
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
jednatel |
03.08.2021 |
Adresa: |
63400, 19484496, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 409, 41 |
|
Pavel Hanák
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
jednatel |
03.08.2021 |
Adresa: |
63400, 19484496, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 409, 41, Oblá 409/41, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
PETR ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
jednatel |
23.05.2020 |
Adresa: |
66481, 24022918, Brno-venkov, Veverské Knínice, Veverské Knínice, 264 |
|
PETR ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
jednatel |
23.05.2020 |
Adresa: |
66481, 24022918, Brno-venkov, Veverské Knínice, Veverské Knínice, 264, č.p. 264, 66481 Veverské Knínice |
|
PETR ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 23.05.2020
|
jednatel |
24.07.2019 |
Adresa: |
66471, 13279165, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Na Bítýškách, 579 |
|
PETR ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 23.05.2020
|
jednatel |
24.07.2019 |
Adresa: |
66471, 13279165, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Na Bítýškách, 579, Na Bítýškách 579, 66471 Veverská Bítýška |
|
PETR ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
66481, 24022918, Veverské Knínice, Veverské Knínice, 264 |
|
Ing. ERIK BRYCHTA
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
66443, 27608875, Želešice, Želešice, Sportovní, 483 |
|
Ing. MARTIN VOLAS
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
68601, 18943420, Uherské Hradiště, Sady, Solná cesta, 338 |
|
PETR ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
66481, 24022918, Brno-venkov, Veverské Knínice, Veverské Knínice, 264, č.p. 264, 66481 Veverské Knínice |
|
Ing. ERIK BRYCHTA
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
66443, 27608875, Brno-venkov, Želešice, Želešice, Sportovní, 483, Sportovní 483, 66443 Želešice |
|
Ing. MARTIN VOLAS
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
68601, 18943420, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Sady, Solná cesta, 338, Solná cesta 338, Sady, 68601 Uherské Hradiště |
|