MICHAL PAVLÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.06.2024 |
Adresa: |
73947, 14136716, Frýdek-Místek, Kozlovice, Kozlovice, 824, č.p. 824, 73947 Kozlovice |
|
JÚLIUS BOTOŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.10.2020 |
Adresa: |
74101, 8387729, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Dolní brána, 689, 39 |
|
Ing. STANISLAV HRSTKA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2016 |
Adresa: |
74266, 27100391, Štramberk, Štramberk, Hornychovice, 1022 |
|
JÚLIUS BOOT
|
Neaktivní
od 26.06.2024
|
jednatel |
29.03.2023 |
Adresa: |
73913, 14153033, Frýdek-Místek, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem, 1, č.p. 1, 73913 Kunčice pod Ondřejníkem |
|
JÚLIUS BOTOŠ
|
Neaktivní
od 29.03.2023
|
jednatel |
18.03.2023 |
Adresa: |
73913, 14153033, Frýdek-Místek, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem, 1, č.p. 1, 73913 Kunčice pod Ondřejníkem |
|
JÚLIUS BOTOŠ
|
Neaktivní
od 18.03.2023
|
jednatel |
02.10.2020 |
Adresa: |
74101, 8387729, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Dolní brána, 689, 39, Dolní brána 689/39, 74101 Nový Jičín |
|
JÚLIUS BOTOŠ
|
Neaktivní
od 02.10.2020
|
jednatel |
21.01.2016 |
Adresa: |
74101, 8251410, Nový Jičín, Loučka, Mlýnská, 248 |
|
JÚLIUS BOTOŠ
|
Neaktivní
od 02.10.2020
|
jednatel |
21.01.2016 |
Adresa: |
74101, 8251410, Nový Jičín, Nový Jičín, Loučka, Mlýnská, 248, Mlýnská 248, Loučka, 74101 Nový Jičín |
|
Ing. STANISLAV HRSTKA
|
Neaktivní
od 19.10.2023
|
jednatel |
21.01.2016 |
Adresa: |
74266, 27100391, Nový Jičín, Štramberk, Štramberk, Hornychovice, 1022, Hornychovice 1022, 74266 Štramberk |
|
Bc. MILADA BORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
jednatel |
22.11.2015 |
Adresa: |
74285, 73710270, Vřesina, Vřesina, Záhumení, 882 |
|
Bc. MILADA BORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
jednatel |
22.11.2015 |
Adresa: |
74285, 73710270, Ostrava-město, Vřesina, Vřesina, Záhumení, 882, Záhumení 882, 74285 Vřesina |
|