ZDENĚK KOBLÍŽEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
25.01.2024 |
Adresa: |
60200, 19196962, Brno-město, Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, 1923, 4, třída Kpt. Jaroše 1923/4, Černá Pole, 60200 Brno |
|
PETR HUBÁČEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
24.08.2022 |
Adresa: |
63900, 74031236, Brno-město, Brno, Štýřice, Vídeňská, 1018, 18 |
|
PETR HUBÁČEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
24.08.2022 |
Adresa: |
63900, 74031236, Brno-město, Brno, Štýřice, Vídeňská, 1018, 18, Vídeňská 1018/18, Štýřice, 63900 Brno |
|
KMM Lambda, s.r.o.
04670469 |
Aktivní
|
člen výboru |
25.03.2022 |
Adresa: |
60200, 19183704, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Vlhká, 170, 14 |
|
KMM Lambda, s.r.o.
04670469 |
Aktivní
|
člen výboru |
25.03.2022 |
Adresa: |
60200, 19183704, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Vlhká, 170, 14, Vlhká 170/14, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
ZDENĚK KOBLÍŽEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.11.2018 |
Adresa: |
60200, 19196962, Brno-město, Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, 1923, 4 |
|
PETR HUBÁČEK
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
místopředseda výboru |
25.03.2022 |
Adresa: |
79601, 24818852, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Určická, 1278, 66 |
|
PETR HUBÁČEK
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
místopředseda výboru |
25.03.2022 |
Adresa: |
79601, 24818852, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Určická, 1278, 66, Určická 1278/66, 79601 Prostějov |
|
PETR HUBÁČEK
|
Neaktivní
od 25.03.2022
|
místopředseda výboru |
20.11.2018 |
Adresa: |
79601, 24818852, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Určická, 1278, 66 |
|
PETR HUBÁČEK
|
Neaktivní
od 25.03.2022
|
místopředseda výboru |
20.11.2018 |
Adresa: |
79601, 24818852, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Určická, 1278, 66, Určická 1278/66, 79601 Prostějov |
|
ZDENĚK KOBLÍŽEK
|
Neaktivní
od 25.01.2024
|
předseda výboru |
20.11.2018 |
Adresa: |
60200, 19196962, Brno-město, Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, 1923, 4, třída Kpt. Jaroše 1923/4, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Bc. VÍT PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 20.11.2018
|
předseda výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
63900, 74031457, Brno-město, Brno, Štýřice, Vídeňská, 1018, 18a |
|
PETR HUBÁČEK
|
Neaktivní
od 20.11.2018
|
člen výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
79601, 24818852, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Určická, 1278, 66 |
|
KMM Lambda, s.r.o.
04670469 |
Neaktivní
od 25.03.2022
|
člen výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
60200, 19183704, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Vlhká, 170, 14 |
|
KMM Lambda, s.r.o.
04670469 |
Neaktivní
od 25.03.2022
|
člen výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
60200, 19183704, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Vlhká, 170, 14, Vlhká 170/14, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
Bc. VÍT PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 20.11.2018
|
předseda výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
63900, 74031457, Brno-město, Brno, Štýřice, Vídeňská, 1018, 18a, Vídeňská 1018/18a, Štýřice, 63900 Brno |
|
PETR HUBÁČEK
|
Neaktivní
od 20.11.2018
|
člen výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
79601, 24818852, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Určická, 1278, 66, Určická 1278/66, 79601 Prostějov |
|
Ing. PAVEL KREJČÍ
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
předseda |
27.11.2015 |
Adresa: |
61600, 42470340, Brno, Žabovřesky, Sochorova, 3214, 44 |
|
PŘEMYSL CEBÁK
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
člen |
27.11.2015 |
Adresa: |
60200, 28455088, Brno, Staré Brno, Kopečná, 987, 11 |
|
JIŘINA KROPÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
člen |
27.11.2015 |
Adresa: |
62100, 19507143, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1389, 16 |
|
Ing. PAVEL KREJČÍ
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
předseda |
27.11.2015 |
Adresa: |
61600, 42470340, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Sochorova, 3214, 44, Sochorova 3214/44, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
PŘEMYSL CEBÁK
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
člen |
27.11.2015 |
Adresa: |
60200, 28455088, Brno-město, Brno, Staré Brno, Kopečná, 987, 11, Kopečná 987/11, Staré Brno, 60200 Brno |
|
JIŘINA KROPÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
člen |
27.11.2015 |
Adresa: |
62100, 19507143, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1389, 16, Boskovická 1389/16, Řečkovice, 62100 Brno |
|