JIŘÍ HASMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
03.03.2018 |
Adresa: |
26601, 28383591, Beroun, Beroun, Beroun-Centrum, Na Klášteře, 107 |
|
JIŘÍ HASMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
03.03.2018 |
Adresa: |
26601, 28383591, Beroun, Beroun, Beroun-Centrum, Na Klášteře, 107, Na Klášteře 107, Beroun-Centrum, 26601 Beroun |
|
JIŘÍ HASMAN
|
Neaktivní
od 03.03.2018
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
26601, 5927382, Beroun, Beroun-Město, Havlíčkova, 5 |
|
EMIL ŘÍHA
|
Neaktivní
od 27.02.2020
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
26701, 22781706, Králův Dvůr, Karlova Huť, Na Poříčí, 36 |
|
JAROSLAV HASMAN
|
Neaktivní
od 28.05.2021
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
26701, 27700453, Králův Dvůr, Levín, 113 |
|
JIŘÍ HASMAN
|
Neaktivní
od 03.03.2018
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
26601, 5927382, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Havlíčkova, 5, Havlíčkova 5, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
EMIL ŘÍHA
|
Neaktivní
od 27.02.2020
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
26701, 22781706, Beroun, Králův Dvůr, Karlova Huť, Na Poříčí, 36, Na Poříčí 36, Karlova Huť, 26701 Králův Dvůr |
|
JAROSLAV HASMAN
|
Neaktivní
od 28.05.2021
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
26701, 27700453, Beroun, Králův Dvůr, Levín, 113, Levín 113, 26701 Králův Dvůr |
|